Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Nanna Stauner | 03.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Holm Løvaas | 31.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jonas Arendal Grønskov | 31.05.2022 | formand |
Ulrik Hostrup Larsen | 27.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Cesare Cota | 02.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Steen Degn Holm | 01.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jonas Arendal Grønskov | 27.05.2021 | 30.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Vibeke Dengsø Toft-Petersen | 30.05.2016 | 27.05.2021 | næstformand |
Hanne Kirch Bülow | 01.09.2014 | 31.05.2022 | formand |
Lars Kaarill | 01.09.2014 | 27.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jacob Hjelme | 01.09.2014 | 02.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Moestrup | 01.09.2014 | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Susanne Bendixen | 01.09.2014 | 30.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Doris Bechmann | 01.09.2014 | 30.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Krog Jensen | 01.09.2014 | 30.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Hans Bruun Ringsing | 01.09.2014 | 30.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Bent Halling Sørensen | 01.09.2014 | 30.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Cesare Cota | 01.09.2014 | 30.05.2016 | bestyrelsesmedlem |