Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Formål | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: ENGROS GAS A/S. (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-03-01 sletter virksomheden Ejerskaber: ENERGISK A/S. (offentliggjort 2016-01-13)
Den 2015-06-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Wheels & Walls ApS. (offentliggjort 2016-08-30)
Den 2019-07-08 sletter virksomheden Ejerskaber: patentrenewal.com ApS. (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2020-01-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: patentrenewal.com ApS. (offentliggjort 2020-03-03)
Den 2019-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 3., 2200 København N (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-12-19 fjernes Direktion: Søren Hoelgaard Justesen (direktion) (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-01 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-12-19 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-12-19 fjernes Legale ejere: ENERGISK A/S (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-12-19 fjernes Navne: Energisk IT ApS (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-12-19 fjernes Reelle ejere: Mogens Storgaard Jakobsen, Søren Hoelgaard Justesen (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-12-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-12-19 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-12-19 fjernes Stiftere: EPINION PARTNERS ApS, AudienceProject A/S (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 3., 2200 København N (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2019-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nannasgade 28, 2200 København N (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-06)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-07-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nannasgade 28, 2200 København N (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-07-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 87, 2200 København N (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-02-02 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2018-02-02 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2018-02-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2018-01-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2018-01-22 tilføjes Legale ejere: ENERGISK A/S (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2018-01-22 fjernes Legale ejere: FOUNTAINHEAD ApS, MOGENS STORGAARD JAKOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Reelle ejere: Mogens Storgaard Jakobsen, Søren Hoelgaard Justesen (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2018-01-21 fjernes Reelle ejere: Mogens Storgaard Jakobsen, Søren Hoelgaard Justesen (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2018-01-22 fjernes Direktion: Mogens Storgaard Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2018-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive administration af energikunder og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2018-01-16 tilføjes Navne: Energisk IT ApS (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2018-01-15 fjernes Navne: NATURE ENERGY VENTURE ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2018-01-16 tilføjes Vedtægter: 2018-01-16 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2017-06-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tagensvej 87, 2200 København N (offentliggjort 2018-07-05)
Den 2016-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 2200 København N (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2016-04-19 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-02-05)
Den 2016-04-19 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-03-03 tilføjes Direktion: Mogens Storgaard Jakobsen (direktion) (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-03-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og investering. (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-03-03 tilføjes Navne: NATURE ENERGY VENTURE ApS (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-03-02 fjernes Navne: EPINION PANEL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2015-03-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2015-03-03 tilføjes Vedtægter: 2015-03-03 (offentliggjort 2018-01-16)
Den 2015-03-03 fjernes Bestyrelse: Søren Hoelgaard Justesen (formand) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-11-29 tilføjes Legale ejere: FOUNTAINHEAD ApS, MOGENS STORGAARD JAKOBSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2014-11-29 tilføjes Reelle ejere: Mogens Storgaard Jakobsen, Søren Hoelgaard Justesen (offentliggjort 2018-01-22)
Den 2014-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ryesgade 3, 2200 København N (offentliggjort 2016-04-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Hoelgaard Justesen (formand) (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-07-01 tilføjes Direktion: Søren Hoelgaard Justesen (direktion) (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2014-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2015-12-31 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2014-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-07-01 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2014-07-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-02-08)
Den 2014-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2014-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2014-07-01 tilføjes Navne: EPINION PANEL MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2015-03-04)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2014-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2014-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2014-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2014-07-01 tilføjes Stiftere: EPINION PARTNERS ApS, AudienceProject A/S (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2014-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2014-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-06)