Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Storgaard Jakobsen | 03.03.2015 | 22.01.2018 | direktion |
Søren Hoelgaard Justesen | 01.07.2014 | 19.12.2019 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Mauson Lauritzen | 01.07.2014 | 03.03.2015 | bestyrelse |
Lars Bjørn Falkenberg | 01.07.2014 | 03.03.2015 | bestyrelse |
Søren Hoelgaard Justesen | 01.07.2014 | 03.03.2015 | formand |