Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2020-04-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 41, 3., 1161 København K (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Bestyrelse: Michael Rønde Thomsen (formand) (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Direktion: Jakob Rasborg (direktion) (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-24 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Legale ejere: Michael Rønde Thomsen, Jakob Rasborg, Pelle Nilsson (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Navne: WORKING VIRTUAL P/S (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Reelle ejere: Michael Rønde Thomsen, Jakob Rasborg, Pelle Nilsson (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Stiftere: Pelle Nilsson, Michael Rønde Thomsen, Jakob Rasborg (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2020-04-28 fjernes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-08)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-08-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2018-08-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-08-20 fjernes Revisor: Azets Audit Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-30)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-31)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-11)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-08-04)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-04-11)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-03)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2016-01-01 tilføjes Revisor: Azets Audit Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2015-12-31 fjernes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-07)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2014-10-01 tilføjes Hovedbranche: Public relations og kommunikation (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-10-01 tilføjes Legale ejere: Michael Rønde Thomsen, Jakob Rasborg, Pelle Nilsson (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-10-01 tilføjes Reelle ejere: Michael Rønde Thomsen, Jakob Rasborg, Pelle Nilsson (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-28)
Den 2014-06-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vimmelskaftet 41, 3., 1161 København K (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-06-24 tilføjes Bestyrelse: Michael Rønde Thomsen (formand) (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-06-24 tilføjes Direktion: Jakob Rasborg (direktion) (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-06-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af produkter til understøttelse af virtuelt samarbejde i virksomhed og organisationer samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-06-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2014-06-24 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-06-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-01-28)
Den 2014-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-06-24 tilføjes Kapitaldelvist: true (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-06-24 tilføjes Navne: WORKING VIRTUAL P/S (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-06-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-06-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-06-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2014-06-24 tilføjes Revisor: ADDEA Tax ApS (offentliggjort 2016-02-08)
Den 2014-06-24 tilføjes Stiftere: Pelle Nilsson, Michael Rønde Thomsen, Jakob Rasborg (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-06-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og bestyrelsesformanden i forening eller deb samlede bestyrelse. (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-06-24 tilføjes Vedtægter: 2014-06-24 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-06-24 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2014-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-28)