Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Pelle Nilsson(virk.: 10) Legale ejere, Reelle ejere | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % | 40,00 % |
Jakob Rasborg(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Rønde Thomsen(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 21,05 % | 21,05 % | 21,05 % | 21,05 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Michael Rønde Thomsen | 04.05.2011 | Thorvaldsensgade 19, 8000 Aarhus C |
Pelle Nilsson | 23.08.2011 | Strandboulevarden 99, 2100 København Ø |
Jakob Rasborg | 01.06.2017 | Dr. Priemes Vej 10, 1854 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
KUDOS KOMMUNIKATION ApS | 36503505 | NORMAL | Public relations og kommunikation (702100) |
Resonans Kommunikation I/S | 33292996 | Aktiv | Public relations og kommunikation (702100) |
WORKING VIRTUAL AF 1. MAJ 2014 IVS | 35852239 | NORMAL | Uoplyst (999999) |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 28.04.2020 og angivet som gældende fra 24.06.2014 (2135 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Working School | 31391253 |
WorkingSmart Holding IVS | 38245414 |
Working Spirit v/ Susanne L. Riber | 26215684 |
workingtitle.dk | 32517315 |
WORKING VIRTUAL AF 1. MAJ 2014 IVS | 35852239 |
WorkingWell.dk | 40156283 |
WORKING WITH BABY | 39430452 |
WORKING WITH BROADCAST ApS | 35649549 |
WORKINN ApS | 36421843 |
Work In Progress | 36868872 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Pelle Nilsson(virk.: 10) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Jakob Rasborg(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Michael Rønde Thomsen(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pct. | 21 % | 0 % | 16 % | 5 % | 21 % | 37 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Pelle Nilsson(virk.: 10) Legale ejere, Reelle ejere | 6 | 3 | 3 | 6 |
Jakob Rasborg(virk.: 5) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 2 | 3 | 5 |
Michael Rønde Thomsen(virk.: 4) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 2 | 1 | 6 |
Sum | 8 | 7 | 7 | 17 |
Pct. | 21 % | 18 % | 18 % | 44 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |