Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Aaen Kastberg | 01.01.2022 | 18.01.2023 | adm. dir |
Henrik Egebæk | 19.02.2020 | 01.01.2022 | adm. dir |
Tina Søgaard | 19.02.2020 | 30.03.2021 | direktør |
Henrik Egebæk | 29.01.2020 | 18.02.2020 | direktør |
Tina Søgaard | 25.06.2014 | 29.01.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henning Bröchner | 17.01.2022 | 18.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Aaen Kastberg | 17.01.2022 | 18.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tina Søgaard | 30.03.2021 | 18.01.2023 | formand |
Henrik Egebæk | 30.03.2021 | 17.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Kettner Lindved | 30.03.2021 | 17.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Tina Søgaard | 19.02.2020 | 29.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Morten Wagner | 20.01.2020 | 30.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Lucassen | 20.01.2020 | 30.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Ernst Rasmussen | 20.01.2020 | 30.03.2021 | formand |
Tina Søgaard | 20.01.2020 | 18.02.2020 | næstformand |
Tina Søgaard | 25.06.2014 | 08.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Friis | 25.06.2014 | 08.12.2014 | formand |