Virk/Person | Dato |
---|---|
HE Consulting v/ Henrik Egebæk (CVR 30317157) | 01.03.2007 |
Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
MENY Kalundborg ApS (CVR 36684291) | NORMAL | 30.08.2023 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
MENY Kalundborg ApS (CVR 36684291) | NORMAL | 09.07.2023 | 29.08.2023 | bestyrelsesmedlem |
HOUSE OF COSMETICS A/S (CVR 36023449) | OPLØST EFTER FUSION | 30.03.2021 | 17.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Ecooking A/S (CVR 38271725) | NORMAL | 30.03.2021 | 17.01.2022 | bestyrelsesmedlem |
Danmarks Dufte ApS (CVR 41727195) | NORMAL | 20.11.2020 | 31.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Copenhagen Care Brands ApS (CVR 32312144) | NORMAL | 31.05.2019 | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
House of Cosmetics ApS (CVR 43270338) | NORMAL | 18.05.2022 | direktør |
Copenhagen Care Brands ApS (CVR 32312144) | NORMAL | 12.05.2022 | direktør |
Grooman Holding ApS (CVR 37654140) | NORMAL | 12.05.2022 | direktør |
Lille Kanin ApS (CVR 39731983) | NORMAL | 01.01.2022 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Terzo D Holdco ApS (CVR 42156647) | NORMAL | 30.03.2021 | 31.12.2021 | adm. dir |
Terzo Beauty ApS (CVR 42158143) | NORMAL | 30.03.2021 | 31.12.2021 | adm. dir |
HOUSE OF COSMETICS A/S (CVR 36023449) | OPLØST EFTER FUSION | 19.02.2020 | 01.01.2022 | adm. dir |
Ecooking A/S (CVR 38271725) | NORMAL | 19.02.2020 | 01.01.2022 | adm. dir |
HOUSE OF COSMETICS A/S (CVR 36023449) | OPLØST EFTER FUSION | 29.01.2020 | 18.02.2020 | direktør |
Ecooking A/S (CVR 38271725) | NORMAL | 29.01.2020 | 18.02.2020 | direktør |
Dansk Handel og Trading ApS (CVR 37816809) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.07.2016 | 31.03.2017 | direktør |
dagensbedste.dk IVS (CVR 37211273) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.06.2016 | 16.06.2016 | direktør |
DB Trading IVS (CVR 37211877) | OPLØST EFTER KONKURS | 15.06.2016 | 16.06.2016 | direktør |
Dagens Bedste Oktober IVS (CVR 37144703) | OPLØST EFTER KONKURS | 27.05.2016 | 25.07.2016 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Henrik Egebæk | 0 % | 0 % | 20,00 % | 20,00 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Henrik Egebæk (antal: 15) | 9 | 3 | 2 | 1 |
Pct. | 60 % | 20 % | 13 % | 7 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Henrik Egebæk (antal: 21) | 6 | 14 | 1 | 0 |
Pct. | 29 % | 67 % | 5 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |