Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Legale ejere | Direktion | Revisor | ||||
xbrl | Hovedbranche | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2014-02-27 sletter virksomheden Ejerskaber: E. H. INVEST, KØGE ApS. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2024-02-25 fjernes Legale ejere: Egon Frederik Hansen (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-02-14 tilføjes Direktion: Tina Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-14 fjernes Direktion: Egon Frederik Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2024-02-08 tilføjes Revisor: RSM DANMARK STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-08 fjernes Revisor: Taastrup 2024 P/S (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-01-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-18 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Legale ejere: Egon Frederik Hansen, Jytte Hansen (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2019-08-30 fjernes Legale ejere: Egon Frederik Hansen (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2019-08-31 tilføjes Reelle ejere: Jytte Hansen (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2018-11-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-27 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-17 tilføjes Direktion: Jytte Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Parkvej 49, 4600 Køge (offentliggjort 2014-02-27)
Den 2014-01-30 tilføjes Direktion: Egon Frederik Hansen (direktør) (offentliggjort 2024-02-14)
Den 2014-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab at eje aktier og andre kapitalandele samt anden dermed beslægtet virksomhed, herunder køb og salg af værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2014-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Legale ejere: Egon Frederik Hansen (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2014-01-30 tilføjes Navne: E.H. HOLDING KØGE ApS (offentliggjort 2014-02-27)
Den 2014-01-30 tilføjes Reelle ejere: Egon Frederik Hansen (offentliggjort 2019-09-12)
Den 2014-01-30 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2014-01-30 tilføjes Revisor: Taastrup 2024 P/S (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2014-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Vedtægter: 2014-01-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2014-02-27)
Den 2014-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)