Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Egon Frederik Hansen | 31.08.2019 | 25.02.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Egon Frederik Hansen | 30.01.2014 | 30.08.2019 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
E. H. INVEST, KØGE ApS (CVR 29242178) | OPLØSTEFTERFUSION | 27.02.2014 | 20.01.2022 | 100,00% | 100,00% |