Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mikael Baden Henriksen | 04.05.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bo Kirk | 01.01.2014 | 04.05.2021 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anja Hellberg | 11.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Sune Bjørnvig | 04.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Baden Henriksen | 04.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bo Kirk | 04.05.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bo Kirk | 01.01.2018 | 03.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Claus Bendsen | 01.01.2018 | 17.12.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Skafte Overgaard | 25.04.2017 | 04.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kim Larsen | 01.01.2017 | 14.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Baden Henriksen | 01.01.2014 | 03.05.2021 | formand |
Lars Bo Kirk | 01.01.2014 | 25.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Peter Bruun Nikolajsen | 01.01.2014 | 25.04.2017 | bestyrelsesmedlem |