Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
BEWI Denmark A/S (CVR 31867304) | NORMAL | 06.06.2014 |
Birdhill Capital ApS (CVR 43209345) | NORMAL | 19.04.2022 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Lundgrens Komplementarselskab ApS (CVR 36441747) | NORMAL | 26.04.2023 | 06.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
LUNDGRENS ADVOKATPARTNERSELSKAB (CVR 36442042) | NORMAL | 26.04.2023 | 06.02.2024 | bestyrelsesmedlem |
AVENY RØDOVRE A/S (CVR 32277071) | NORMAL | 25.04.2018 | 30.10.2019 | bestyrelsesmedlem |
DLC DRIFTSMIDLER ApS (CVR 29213682) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2014 | 15.03.2018 | bestyrelse |
DLC KOMPLEMENTARSELSKAB ApS (CVR 33364695) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2014 | 14.03.2018 | bestyrelse |
DELACOUR ADVOKATKOMMANDITAKTIESELSKAB (CVR 33365365) | OPLØST EFTER FUSION | 30.06.2014 | 06.03.2018 | bestyrelse |
FRIDAY P/S (CVR 35635661) | NORMAL | 01.01.2014 | 25.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Birdhill Capital ApS (CVR 43209345) | NORMAL | 19.04.2022 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
DLC KOMPLEMENTARSELSKAB ApS (CVR 33364695) | OPLØST EFTER FUSION | 25.06.2015 | 15.03.2018 | direktør |
DELACOUR DANIA LAW INTERNATIONAL ApS (CVR 25043332) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.06.2015 | 15.03.2018 | direktør |
DLC DRIFTSMIDLER ApS (CVR 29213682) | OPLØST EFTER FUSION | 25.06.2015 | 15.03.2018 | direktør |
DLC ADVOKATANPARTSSELSKAB (CVR 32056296) | OPLØST EFTER FUSION | 25.06.2015 | 15.03.2018 | direktør |
DELACOUR ADVOKATKOMMANDITAKTIESELSKAB (CVR 33365365) | OPLØST EFTER FUSION | 29.05.2015 | 06.03.2018 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Bruun Nikolajsen | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Peter Bruun Nikolajsen (antal: 22) | 6 | 0 | 15 | 1 |
Pct. | 27 % | 0 % | 68 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Bruun Nikolajsen (antal: 26) | 7 | 6 | 2 | 11 |
Pct. | 27 % | 23 % | 8 % | 42 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
PRODATA CONSULT HOLDING II ApS (CVR 33781377) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2021-09-01 | 2021-10-19 | likvidator |
AVENY EJENDOMME ApS (CVR 35519971) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2022-08-19 | 2023-05-22 | likvidator |
INSIGHT2IMPROVE Ass. ApS (CVR 35488022) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2020-02-06 | 2020-11-09 | likvidator |
PDC Holding 2018 A/S (CVR 39798832) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2021-09-01 | 2021-11-24 | likvidator |
WEXØE SCM ApS (CVR 33959109) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2017-06-22 | 2018-04-18 | likvidator |
PDC Holding Hvidovre A/S (CVR 33755090) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2021-09-01 | 2021-10-19 | likvidator |
Iværksættervirksomhed IVS af 3. oktober 2018 (CVR 36391634) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2020-02-25 | 2020-08-28 | likvidator |
PER V. FREDERIKSEN HOLDING ApS (CVR 30588576) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2012-01-20 | 2012-05-17 | likvidator |
PJS INVEST KOMPLEMENTARSELSKAB ApS (CVR 32340466) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2020-10-22 | 2021-04-22 | likvidator |