Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarp Byvej 56, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Tarp Byvej 6, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-12-06 tilføjes Kontaktoplysninger: Nttejendomme@gmail.com (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-10 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-21 tilføjes Legale ejere: Niels Lund Holding ApS (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-20 fjernes Legale ejere: Niels Lund (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2016-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarp Byvej 6, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2022-12-06)
Den 2016-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tarp Byvej 6, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2014-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tarp Byvej 6, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2016-02-18)
Den 2014-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Landlystvej 184, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2014-02-06)
Den 2013-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landlystvej 184, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2014-02-06)
Den 2013-10-29 tilføjes Direktion: Toke Værndal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er formidling af køb og salg samt udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Legale ejere: Niels Lund, JEPSEN-HOLDING, ESBJERG ApS, TV HOLDING ApS (offentliggjort 2016-04-11)
Den 2013-10-29 tilføjes Navne: NTT EJENDOMME ApS (offentliggjort 2013-10-30)
Den 2013-10-29 tilføjes Reelle ejere: Toke Værndal, Torben Jepsen, Niels Lund (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2013-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Stiftere: TV HOLDING ApS, Niels Lund, JEPSEN-HOLDING, ESBJERG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Vedtægter: 2013-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-10-30)
Den 2013-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)