Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Binavne | Navne | Virksomhedsform | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-15 tilføjes Kapital (Kapital): 775.641,00 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-03-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-03-15 tilføjes Legale ejere: Quantass ApS (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-03-15 tilføjes Reelle ejere: Anna Margaret Smedvig (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-03-14 fjernes Reelle ejere: Anna Margaret Smedvig (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2024-03-15 tilføjes Vedtægter: 2024-03-15 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2018-03-21 sletter virksomheden Ejerskaber: Cercare Medical A/S. (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2024-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2024-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2023-12-31 fjernes Bestyrelse: Konstantinos Dimitrakopoulos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-11-28 tilføjes Vedtægter: 2023-11-28 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-07-01 tilføjes Bestyrelse: Ulla Bagger-Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 761.610,00 (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-07-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-07-01 tilføjes Legale ejere: Smedvig Capital AS, MK HOLDING AF 2013 ApS, Herfo FInans AS, Tablet 8 ApS, Canica Holding AG (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-01 fjernes Legale ejere: Quantass ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-07-01 tilføjes Reelle ejere: Anna Margaret Smedvig (offentliggjort 2024-03-19)
Den 2023-07-01 tilføjes Vedtægter: 2023-07-01 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-07-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-30 tilføjes Bestyrelse: Jonathan Andrew Lerner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-30 fjernes Bestyrelse: Odd Torland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2023-06-30 fjernes Legale ejere: Smedvig Capital AS, MK HOLDING AF 2013 ApS, Canica Holding AG (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-06-30 fjernes Reelle ejere: Anna Margaret Smedvig (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-03-28 tilføjes Kapital (Kapital): 486.845,00 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-03-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2023-03-28 tilføjes Vedtægter: 2023-03-28 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-04-28 tilføjes Bestyrelse: Konstantinos Dimitrakopoulos (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2022-04-28 fjernes Bestyrelse: Aitana Peire Morais (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-03 tilføjes Kapital (Kapital): 485.373,00 (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2021-05-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2021-05-03 tilføjes Legale ejere: Smedvig Capital AS, MK HOLDING AF 2013 ApS, Canica Holding AG, Quantass ApS (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2021-05-02 fjernes Legale ejere: MK HOLDING AF 2013 ApS, Canica Holding AG, Smedvig Capital AS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-05-03 tilføjes Reelle ejere: Anna Margaret Smedvig (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2021-05-02 fjernes Reelle ejere: Anna Margaret Smedvig (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2021-05-03 tilføjes Vedtægter: 2021-05-03 (offentliggjort 2023-04-14)
Den 2021-04-01 tilføjes Bestyrelse: Odd Torland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-07-12)
Den 2021-04-01 fjernes Bestyrelse: Kim Beuschau Mouridsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-01 tilføjes Direktion: Kim Beuschau Mouridsen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-04-01 fjernes Direktion: Jeppe Øvli Øvlesen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-03-31 fjernes Bestyrelse: Odd Torland (formand) (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-03-31 fjernes Direktion: Kim Beuschau Mouridsen (direktør) (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2021-01-04 tilføjes Binavne: COMBAT STROKE A/S (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2021-01-03 fjernes Binavne: COMBAT STROKE ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2020-12-21 tilføjes Navne: Cercare Medical A/S (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-20 fjernes Navne: Cercare Medical ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-21 tilføjes Vedtægter: 2020-12-21 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2020-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-12-13 fjernes Legale ejere: QUANTASS ApS (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-10-30 tilføjes Kapital (Kapital): 475.452,00 (offentliggjort 2021-05-17)
Den 2020-10-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-10-30 tilføjes Legale ejere: Smedvig Capital AS (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-10-29 fjernes Legale ejere: Smedvig Capital AS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-30 tilføjes Reelle ejere: Anna Margaret Smedvig (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-10-29 fjernes Reelle ejere: Anna Margaret Smedvig (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-10-30 tilføjes Vedtægter: 2020-10-30 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2020-09-30 tilføjes Bestyrelse: Aitana Peire Morais (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-09-21)
Den 2020-09-30 tilføjes Kapital (Kapital): 457.317,00 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-09-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-09-30 tilføjes Legale ejere: Canica Holding AG (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2020-09-30 tilføjes Vedtægter: 2020-09-30 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 396.831,00 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-02-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2020-02-24 tilføjes Legale ejere: Smedvig Capital AS, QUANTASS ApS, MK HOLDING AF 2013 ApS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-02-23 fjernes Legale ejere: QUANTASS ApS, MK HOLDING AF 2013 ApS, Smedvig Capital AS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2020-02-24 tilføjes Reelle ejere: Anna Margaret Smedvig (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-02-24 tilføjes Vedtægter: 2020-02-24 (offentliggjort 2020-10-12)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-04-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapital (Kapital): 352.792,00 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-02-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-02-19 tilføjes Vedtægter: 2019-02-19 (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-02-29)
Den 2018-11-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-11-14)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-05 tilføjes Kapital (Kapital): 312.797,00 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-06-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-06-05 tilføjes Legale ejere: Smedvig Capital AS (offentliggjort 2020-03-24)
Den 2018-06-05 fjernes Legale ejere: SALK HOLDING ApS, Cercare Medical A/S (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-04 fjernes Legale ejere: Smedvig Capital AS (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-06-05 tilføjes Vedtægter: 2018-06-05 (offentliggjort 2019-02-28)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-29)
Den 2018-04-06 tilføjes Direktion: Kim Beuschau Mouridsen (direktør) (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-21 tilføjes Kapital (Kapital): 294.364,00 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-03-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-03-21 tilføjes Legale ejere: Smedvig Capital AS, Cercare Medical A/S, MK HOLDING AF 2013 ApS (offentliggjort 2018-06-14)
Den 2018-03-20 fjernes Legale ejere: MK HOLDING AF 2013 ApS, Smedvig Capital AS (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2018-03-21 tilføjes Vedtægter: 2018-03-21 (offentliggjort 2018-06-13)
Den 2018-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Inge Lehmanns Gade 10, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 44, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-01 tilføjes Binavne: COMBAT STROKE ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2017-11-01 fjernes Legale ejere: CORPORATE CULTURE ApS (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-24 tilføjes Kapital (Kapital): 278.980,00 (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-10-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-10-24 tilføjes Vedtægter: 2017-10-24 (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2017-10-23 tilføjes Vedtægter: 2017-10-23 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2017-10-23 tilføjes Bestyrelse: Odd Torland (formand) (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2017-10-22 fjernes Bestyrelse: Odd Torland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-23 tilføjes Direktion: Jeppe Øvli Øvlesen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-15)
Den 2017-10-22 fjernes Direktion: Jeppe Øvli Øvlesen (direktør) (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-10-23 tilføjes Navne: Cercare Medical ApS (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2017-10-22 fjernes Navne: COMBAT STROKE ApS (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-28 tilføjes Bestyrelse: Odd Torland (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-10-28 fjernes Bestyrelse: Jeppe Øvli Øvlesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-10-28 tilføjes Direktion: Jeppe Øvli Øvlesen (direktør) (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-10-28 fjernes Direktion: Kim Beuschau Mouridsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-07-25 tilføjes Kapital (Kapital): 258.980,00 (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-07-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2017-11-07)
Den 2016-07-18 tilføjes Kapital (Kapital): 166.127,00 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-07-25 tilføjes Legale ejere: CORPORATE CULTURE ApS, MK HOLDING AF 2013 ApS, Smedvig Capital AS, SALK HOLDING ApS, QUANTASS ApS (offentliggjort 2018-04-05)
Den 2016-07-24 fjernes Legale ejere: MK HOLDING AF 2013 ApS, CORPORATE CULTURE ApS (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2016-07-25 tilføjes Vedtægter: 2016-07-25 (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2016-07-18 tilføjes Vedtægter: 2016-07-18 (offentliggjort 2016-07-25)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-14 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-27 tilføjes Legale ejere: CORPORATE CULTURE ApS (offentliggjort 2017-06-21)
Den 2016-05-26 fjernes Legale ejere: PreSeed Ventures A/S (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-01 fjernes Bestyrelse: Jon Ingi Benediktsson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive en virksomhed til udvikling, handel og salg af computer baseret beslutnings-støtteværktøj til brug i kliniske omgivelser og til at estimere omfanget af salvageable væv hos patienter med akut iskæmisk slagtilfælde, og andre beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-05 tilføjes Kapital (Kapital): 110.127,00 (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2014-12-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-05 tilføjes Legale ejere: PreSeed Ventures A/S, MK HOLDING AF 2013 ApS (offentliggjort 2016-05-30)
Den 2014-12-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af tre bestyrelsesmedlemmer eller af Selskabets administrerende direktør og bestyrelsesformanden i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-05 tilføjes Vedtægter: 2014-12-05 (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-11-29 tilføjes Bestyrelse: Jeppe Øvli Øvlesen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-03 tilføjes Bestyrelse: Jon Ingi Benediktsson (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 102.433,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-07-18)
Den 2013-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 44, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2013-10-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 44, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebrogade 44, 5. th., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-09-27 tilføjes Bestyrelse: Kim Beuschau Mouridsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-27 tilføjes Direktion: Kim Beuschau Mouridsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Hovedbranche: Anden forskning og eksperimentel udvikling inden for naturvidenskab og teknik (offentliggjort 2013-10-23)
Den 2013-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Navne: COMBAT STROKE ApS (offentliggjort 2017-11-01)
Den 2013-09-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-09-27 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Stiftere: MK HOLDING AF 2013 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-01-04)
Den 2013-09-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)