Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Binavne | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
RegnskabOgBoafslutning | Direktion | xbrl | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Bestyrelse | Formål | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjærbovænge 46, 3520 Farum (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-25 fjernes Binavne: Azuray ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-25 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-01 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-25 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-25 fjernes Legale ejere: NMS-SILO Rengøring ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-25 fjernes Navne: Azuray Selskabslokaler ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-25 fjernes Reelle ejere: Nurten Sütcü (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-25 fjernes Stiftere: NMS-SILO Rengøring ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-25 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-11-03 Statstidende RegnskabOgBoafslutning
Den 2020-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2020-02-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2020-02-19 fjernes Direktion: Mustafa Sütcü (direktør) (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2019-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjærbovænge 46, 3520 Farum (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2019-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 9-13, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2019-06-29)
Den 2019-06-28 tilføjes Direktion: Mustafa Sütcü (direktør) (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2019-06-28 fjernes Direktion: Nurten Sütcü (direktør) (offentliggjort 2019-06-29)
Den 2019-06-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-08-05 tilføjes Legale ejere: NMS-SILO Rengøring ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2016-08-04 fjernes Legale ejere: NMS-SILO Rengøring ApS, Sulocan Service ApS, VOLCANO HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2016-08-05 tilføjes Reelle ejere: Nurten Sütcü (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2016-07-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-05-19 fjernes Bestyrelse: Ozkan Kizilkaya (formand) (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-30 tilføjes Binavne: Azuray ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2015-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejning af festlokaler og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2015-12-29 tilføjes Navne: Azuray Selskabslokaler ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2015-12-28 fjernes Navne: DEXTER STEAK ApS (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-12-29 tilføjes Vedtægter: 2015-12-29 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden, eller af bestyrelsesformanden i forening med to medlemmer af bestyrelsen. (offentliggjort 2020-02-23)
Den 2015-10-31 tilføjes Bestyrelse: Ozkan Kizilkaya (formand) (offentliggjort 2016-05-20)
Den 2015-10-31 tilføjes Direktion: Nurten Sütcü (direktør) (offentliggjort 2019-06-29)
Den 2015-10-31 fjernes Direktion: Mustafa Sütcü (adm. dir) (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-10-31 tilføjes Vedtægter: 2015-10-31 (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2015-10-01 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2015-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2015-05-05 tilføjes Legale ejere: NMS-SILO Rengøring ApS, Sulocan Service ApS, VOLCANO HOLDING ApS (offentliggjort 2016-08-18)
Den 2015-05-04 fjernes Legale ejere: NMS-SILO Rengøring ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2015-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Meterbuen 9-13, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2019-06-29)
Den 2015-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjærbovænge 46, 3520 Farum (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2013-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning. (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2013-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2013-10-10 tilføjes Vedtægter: 2013-10-10 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2013-09-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjærbovænge 46, 3520 Farum (offentliggjort 2015-04-29)
Den 2013-09-01 tilføjes Direktion: Mustafa Sütcü (adm. dir) (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2013-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2013-09-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-09-01 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2013-09-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2015-11-06)
Den 2013-09-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2013-09-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2013-09-01 tilføjes Legale ejere: NMS-SILO Rengøring ApS (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2013-09-01 tilføjes Navne: DEXTER STEAK ApS (offentliggjort 2015-12-30)
Den 2013-09-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2013-09-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2013-09-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2013-09-01 tilføjes Stiftere: NMS-SILO Rengøring ApS (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2013-09-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2013-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-02-23)