Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mustafa Sütcü | 28.06.2019 | 19.02.2020 | direktør |
Nurten Sütcü | 31.10.2015 | 28.06.2019 | direktør |
Mustafa Sütcü | 01.09.2013 | 31.10.2015 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mustafa Sütcü | 31.10.2015 | 19.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Taner Yilmaz | 31.10.2015 | 19.05.2016 | bestyrelsesmedlem |
Ozkan Kizilkaya | 31.10.2015 | 19.05.2016 | formand |