Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 11, 1., 1250 København K (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 11, 1., 1250 København K (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-01 tilføjes Legale ejere: AVT Holding ApS, Thaler Holding ApS (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2024-05-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Lindegaard (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2024-04-30 fjernes Legale ejere: AVT Holding ApS (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2024-04-30 fjernes Reelle ejere: Jørgen Lindegaard (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-15 tilføjes Legale ejere: AVT Holding ApS (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2021-01-15 fjernes Legale ejere: JL RUNGSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2021-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Nytoft Bergmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2021-01-01 fjernes Bestyrelse: Christian Engelsen (næstformand) (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2020-06-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2019-01-01 tilføjes Legale ejere: JL RUNGSTED HOLDING ApS (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2019-01-01 fjernes Legale ejere: JL Rungsted Finansiering II A/S (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-04 tilføjes Bestyrelse: Christian Engelsen (næstformand) (offentliggjort 2021-01-18)
Den 2018-04-04 fjernes Bestyrelse: Jesper Nytoft Bergmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-10 tilføjes Legale ejere: JL Rungsted Finansiering II A/S (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2018-01-10 fjernes Legale ejere: Jesper Nytoft Holding IVS (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-09 fjernes Legale ejere: JL Rungsted Finansiering II A/S (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2018-01-10 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Lindegaard (offentliggjort 2024-05-16)
Den 2018-01-09 fjernes Reelle ejere: Jørgen Lindegaard (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Legale ejere: JL Rungsted Finansiering II A/S (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-31 fjernes Legale ejere: Henrik Waitz Holding IVS (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-30 fjernes Legale ejere: JL Rungsted Finansiering II A/S (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Lindegaard (offentliggjort 2018-01-12)
Den 2017-12-30 fjernes Reelle ejere: Jørgen Lindegaard (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-24)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-07-01 tilføjes Legale ejere: JL Rungsted Finansiering II A/S, Henrik Waitz Holding IVS, Jesper Nytoft Holding IVS (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-30 fjernes Legale ejere: JL Rungsted Finansiering II A/S (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2016-06-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-15 tilføjes Vedtægter: 2016-06-15 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-06-01 tilføjes Bestyrelse: Jesper Nytoft Bergmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-04-04)
Den 2016-06-01 fjernes Bestyrelse: Dan Høyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-01 tilføjes Direktion: Jesper Nytoft Bergmann (adm. dir.) (offentliggjort 2016-06-10)
Den 2016-06-01 fjernes Direktion: Henrik McLean (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-06-08 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Lindegaard (offentliggjort 2018-01-02)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Direktion: Henrik McLean (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-01 fjernes Direktion: Dan Høyer (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-15 tilføjes Legale ejere: JL Rungsted Finansiering II A/S (offentliggjort 2016-07-14)
Den 2013-07-14 fjernes Legale ejere: JL Rungsted Finansiering II A/S (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-07-01 tilføjes Legale ejere: JL Rungsted Finansiering II A/S (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Annæ Plads 11, 1., 1250 København K (offentliggjort 2024-09-06)
Den 2013-07-01 tilføjes Bestyrelse: Dan Høyer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-01 tilføjes Direktion: Dan Høyer (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udbyde uddannelser på masterniveau, herunder bl.a. CBA (Certificate in Business Administration) og MBA (Master of Business Administration) samt øvrige uddannelsesprogrammer og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Videregående uddannelser på universitetsniveau (offentliggjort 2013-07-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Navne: AVT BUSINESS SCHOOL A/S (offentliggjort 2013-07-01)
Den 2013-07-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Stiftere: JL Rungsted Finansiering II A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 bestyrelsesmedlem og en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Vedtægter: 2013-07-01 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-07-01)
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)