Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Nytoft Bergmann | 01.06.2016 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik McLean | 01.01.2014 | 01.06.2016 | adm. dir |
Dan Høyer | 01.07.2013 | 01.01.2014 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Nytoft Bergmann | 01.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Morten Wind Lindegaard | 01.07.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Lindegaard | 01.07.2013 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Christian Engelsen | 04.04.2018 | 01.01.2021 | næstformand |
Henrik McLean | 01.06.2016 | 04.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Nytoft Bergmann | 01.06.2016 | 04.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Dan Høyer | 01.07.2013 | 01.06.2016 | bestyrelsesmedlem |