Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Hjemmeside | Formål | Hovedbranche | Navne | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Binavne | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere |
Den 2024-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: C.F. Richs Vej 99, 3. th., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvej 16, 2. th., 1851 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2022-07-01 sletter virksomheden Ejerskaber: NORDIC ARTISTS MANAGEMENT A/S. (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-03-09 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ascolta Artists ApS. (offentliggjort 2023-03-09)
Den 2024-07-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvej 16, 2. th., 1851 Frederiksberg C (offentliggjort 2024-08-06)
Den 2024-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 72, 1., 1620 København V (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2023-05-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-14 tilføjes Kontaktoplysninger: jonasfosdal@hotmail.dk (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 fjernes Kontaktoplysninger: jf@ascolta-artists.com (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2023-02-13 fjernes Hjemmeside: www.ascolta-artists.com (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2022-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og at drive investeringsvirksomhed samt at udøve enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn er forbundet hermed. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2022-07-06)
Den 2022-07-01 tilføjes Navne: Jonas FK Holding ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-07-01 tilføjes Vedtægter: 2022-07-01 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 fjernes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-30 fjernes Navne: ASCOLTA ARTISTS ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-10 tilføjes Legale ejere: Jonas Fosdal Kleyn (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-10 fjernes Legale ejere: Andreas Lind Fosdal (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-10 tilføjes Reelle ejere: Jonas Fosdal Kleyn (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-10 fjernes Reelle ejere: Andreas Lind Fosdal (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2021-07-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbrogade 72, 1., 1620 København V (offentliggjort 2024-04-11)
Den 2020-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Lille Lyngbyvej 8, 3320 Skævinge (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-01-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lille Lyngbyvej 8, 3320 Skævinge (offentliggjort 2020-06-19)
Den 2020-01-01 fjernes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 38, 5. tv., 1553 København V (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-19 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-05-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: H.C. Andersens Boulevard 38, 5. tv., 1553 København V (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2017-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterfælledvej 4, 5., 1750 København V (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2017-05-23 tilføjes Hjemmeside: www.ascolta-artists.com (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-22 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-07-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-07-03 fjernes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive at drive agenturvirksomhed drive agenturvirksomhed indenfor film, teater- og musikproduktion, herunder med formidling af scenekunstnere samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. Selskabet kan efter direktionens beslutning drive anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse med det nævnte hovedformål. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2014-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. Afhændelse og pantsætning af fast ejendom kræver dog tilslutning på en generalforsamling. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2014-07-01 tilføjes Vedtægter: 2014-07-01 (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2014-07-01 fjernes Binavne: CRESENDI ARTIST ApS, CRESCENDI MANAGEMENT ApS, CRESCENDI ApS, CRESCENDI ARTISTS MANAGEMENT ApS, CRESCENDI ARTISTS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-05 fjernes Binavne: CRESCENDI ARTISTS ApS, CRESCEENDI ARTISTS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Direktion: Jonas Fosdal Kleyn (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-07-01 tilføjes Hovedbranche: Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2013-07-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jf@ascolta-artists.com (offentliggjort 2023-02-14)
Den 2013-07-01 tilføjes Navne: ASCOLTA ARTISTS ApS (offentliggjort 2022-07-01)
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: NEJSTGAARD & VETLOV, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-06-12)
Den 2013-07-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-12 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-30 fjernes Navne: ASCOLTA ARTISTS ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-12 tilføjes Navne: ASCOLTA ARTISTS ApS UNDER STIFTELSE (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-30 fjernes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-12 tilføjes Virksomhedsform: 270 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-30 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterfælledvej 4, 5., 1750 København V (offentliggjort 2017-05-23)
Den 2013-06-12 tilføjes Binavne: CRESCENDI ARTISTS ApS, CRESCEENDI ARTISTS ApS, CRESENDI ARTIST ApS, CRESCENDI MANAGEMENT ApS, CRESCENDI ApS, CRESCENDI ARTISTS MANAGEMENT ApS, CRESCENDI ARTISTS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Legale ejere: Andreas Lind Fosdal (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2013-06-12 tilføjes Reelle ejere: Andreas Lind Fosdal (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2013-06-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-07-10)
Den 2013-06-12 tilføjes Stiftere: Andreas Lind Fosdal (offentliggjort 2015-02-09)