Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jonas Fosdal Kleyn(virk.: 5) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Andreas Lind Fosdal(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Andreas Lind Fosdal | 01.01.2007 | Valbygårdsvej 70, 2500 Valby |
Jonas Fosdal Kleyn | 25.07.2024 | C.F. Richs Vej 99A, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Ascolta Artists ApS | 43905597 | NORMAL | Andre liberale, videnskabelige og tekniske tjenesteydelser i.a.n. (749090) |
Jonas FK Holding ApS | 35258078 | NORMAL | Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (649900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
23.05.2017 | 3,90 (km) | Vesterfælledvej 4, 1750 København V | H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V |
02.01.2020 | 57,02 (km) | H.C. Andersens Boulevard 38, 1553 København V | Lille Lyngbyvej 8, 3320 Skævinge |
19.06.2020 | 54,83 (km) | Lille Lyngbyvej 8, 3320 Skævinge | Vesterbrogade 72, 1620 København V |
11.04.2024 | 1,34 (km) | Vesterbrogade 72, 1620 København V | Nyvej 16, 1851 Frederiksberg C |
06.08.2024 | 4,08 (km) | Nyvej 16, 1851 Frederiksberg C | C.F. Richs Vej 99A, 2000 Frederiksberg |
Jonas FK Holding ApS. |
Sidst opdateret den 01.07.2022 og angivet som gældende fra 01.07.2022 (810 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Jonas ES ApS | 41216875 |
Jonas Export ApS | 41681977 |
JONAS F. LARSEN HOLDING ApS | 34622418 |
Jonas Fjordbak ApS | 43481002 |
Jonas FK Holding ApS | 35258078 |
Jonas Fleischer | 38809458 |
Jonas Fogh 1978 ApS | 37139386 |
Jonas Frank Fotografi v/Jonas Klaris Franksen | 31309832 |
Jonas Frederiksen | 44420422 |
Jonas Frølund | 42830631 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonas Fosdal Kleyn(virk.: 5) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Andreas Lind Fosdal(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 75 % | 0 % | 0 % | 0 % | 13 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jonas Fosdal Kleyn(virk.: 5) Adm. Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 4 | 1 | 2 |
Andreas Lind Fosdal(virk.: 3) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 0 | 5 |
Sum | 0 | 6 | 1 | 7 |
Pct. | 0 % | 43 % | 7 % | 50 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |