Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Lars Gordon Nielsen(virk.: 25) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Steen Block Gartmann(virk.: 2) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Helene Marie Hallre(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Gopal Krishan Sawhney(virk.: 34) | 3,23 % | 3,23 % | 3,23 % | 3,23 % |
Roy Alberto Kappenberger(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Daniel Twerenbold(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 2,44 % | 2,44 % | 2,44 % | 2,44 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Steen Block Gartmann | 01.01.2007 | Danas Plads 25, 1915 Frederiksberg C |
Lars Gordon Nielsen | 01.06.2022 | Esperance Alle 3, 2920 Charlottenlund |
Helene Marie Hallre | 01.10.2022 | Guldsmedgade 20B, 8000 Aarhus C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Gopal Krishan Sawhney | 01.01.2007 | Guldagervej 61, 4640 Faxe |
Daniel Twerenbold | ||
Roy Alberto Kappenberger | 01.11.2020 | Lejrskolevej 2, 3400 Hillerød |
Aktive virksomheder: (15) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Bang Bang Boutique/Golden Square/ Lords of Scandinavia v/ Aneta Kripalani | 27349498 | Aktiv | Tøjforretninger (477110) |
CASINO COPENHAGEN K/S | 15751274 | NORMAL | Lotteri- og anden spillevirksomhed (920000) |
CASINOS DENMARK A/S | 13239398 | NORMAL | Lotteri- og anden spillevirksomhed (920000) |
CIH GLOBETROTTER HOTEL A/S | 21094277 | NORMAL | Hoteller (551010) |
CIH ROYAL HOTEL A/S | 21094234 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
CIH SCANDINAVIA HOTEL A/S | 21094196 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Casino Art & Social Club | 39378639 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Casino Vesterport Copenhagen K/S | 40420665 | NORMAL | Lotteri- og anden spillevirksomhed (920000) |
Cryo Scandinavia ApS | 42365793 | NORMAL | Skønheds- og hudpleje (960220) |
Fællesklubben Casino Copenhagen | 42456659 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Lord´s of Scandinavia TAILOR ApS | 41590807 | NORMAL | Tøjforretninger (477110) |
MIW Fit | 39756234 | Aktiv | Undervisning inden for sport og fritid (855100) |
RADISSON SCANDINAVIA HOTEL COPENHAGEN ApS | 35255109 | NORMAL | Hoteller (551010) |
THAI RESTAURANT A/S | 13666040 | NORMAL | Restauranter (561010) |
Wenaas Hotels Denmark ApS | 26228115 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
09.03.2018 | 0,00 (km) | Amager Strandvej 60, 2300 København S | Amager Strandvej 60, 2300 København S |
20.09.2023 | 4,79 (km) | Amager Strandvej 60, 2300 København S | Amager Boulevard 70, 2300 København S |
RADISSON SCANDINAVIA HOTEL COPENHAGEN ApS. |
Sidst opdateret den 08.03.2018 og angivet som gældende fra 05.03.2018 (2389 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Radisson Hotels ApS Danmark | 73337712 |
RADISSON LOYALTY MANAGEMENT A/S | 27025374 |
Radisson Royal Hotel Copenhagen ApS | 35255095 |
RADISSON SCANDINAVIA HOTEL AARHUS A/S | 16739073 |
RADISSON SCANDINAVIA HOTEL COPENHAGEN ApS | 35255109 |
Radisson Services A/S | 25441893 |
RadiSurf ApS | 37039403 |
Radium ApS | 43186515 |
RADIUS-PR V/PIA FINNE | 17201484 |
Radius A/S | 29915458 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Lars Gordon Nielsen(virk.: 25) Bestyrelsesmedlem | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
Steen Block Gartmann(virk.: 2) Dir. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Helene Marie Hallre(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 53 % | 0 % | 0 % | 0 % | 43 % | 3 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Gopal Krishan Sawhney(virk.: 34) Ikke aktiv i virksomheden. | 12 | 0 | 1 | 2 | 18 | 1 |
Roy Alberto Kappenberger(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Daniel Twerenbold(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
Pct. | 44 % | 0 % | 2 % | 4 % | 44 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Lars Gordon Nielsen(virk.: 25) Bestyrelsesmedlem | 22 | 13 | 1 | 0 |
Steen Block Gartmann(virk.: 2) Dir. | 1 | 2 | 0 | 0 |
Helene Marie Hallre(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 26 | 16 | 1 | 0 |
Pct. | 60 % | 37 % | 2 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Gopal Krishan Sawhney(virk.: 34) Ikke aktiv i virksomheden | 29 | 28 | 1 | 6 |
Roy Alberto Kappenberger(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 6 | 0 | 0 |
Daniel Twerenbold(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 36 | 34 | 1 | 6 |
Pct. | 47 % | 44 % | 1 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |