Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
G2 REVISION ApS (CVR 32285538) | NORMAL | 01.07.2009 |
Historik | Status | Start | Stop |
---|---|---|---|
HOLDINGSELSKABET AF 24.10.2001 ApS (CVR 12792387) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.02.1989 | 24.02.2004 |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
RADISSON CORNERSTONE A/S (CVR 17099442) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 11.12.2017 | 31.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Radisson Royal Hotel Copenhagen ApS (CVR 35255095) | NORMAL | 11.11.2013 | 27.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
RADISSON SCANDINAVIA HOTEL COPENHAGEN ApS (CVR 35255109) | NORMAL | 11.11.2013 | 27.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
RADISSON LOYALTY MANAGEMENT A/S (CVR 27025374) | NORMAL | 18.02.2013 | 04.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
RADISSON CORNERSTONE A/S (CVR 17099442) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 21.12.2012 | 27.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
RADISSON HOTEL MANAGEMENT & DEVELOPMENT A/S (CVR 27607926) | NORMAL | 24.02.2004 | 18.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
NORDRUS HOTEL HOLDINGS A/S (CVR 27607497) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.02.2004 | 11.03.2004 | bestyrelse |
Silks A/S (CVR 26896126) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.11.2002 | 09.08.2006 | bestyrelsesmedlem |
REZIDOR PARK ApS (CVR 26895049) | OPLØST EFTER FUSION | 22.11.2002 | 18.05.2006 | bestyrelse |
REZIDOR LIFESTYLE A/S (CVR 26894905) | OPLØST EFTER FUSION | 22.11.2002 | 18.05.2006 | bestyrelse |
REZIDOR COUNTRY A/S (CVR 26894964) | OPLØST EFTER FUSION | 22.11.2002 | 18.05.2006 | bestyrelse |
NORDRUS JOINT VENTURE ApS (CVR 26296811) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.11.2001 | 18.05.2006 | bestyrelse |
REZIDOR HOTEL INVESTMENT FRANCE ApS (CVR 26046009) | OPLØST EFTER FUSION | 04.07.2001 | 18.05.2006 | bestyrelse |
HOTEL DEVELOPMENT S. AFRICA A/S (CVR 21772682) | NORMAL | 12.03.2001 | 18.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
HOTEL INVESTMENT TURKEY A/S (CVR 25873807) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.01.2001 | 19.03.2003 | bestyrelse |
RADISSON HOTEL INVESTMENT EGYPT A/S (CVR 25792998) | NORMAL | 08.12.2000 | 18.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
RADISSON HOTEL KIEV A/S (CVR 25727258) | NORMAL | 07.11.2000 | 18.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
RADISSON RUSSIA A/S (CVR 25441893) | NORMAL | 22.09.2000 | 18.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
REZIDOR HOTEL INVESTMENT A/S (CVR 21849189) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.06.1999 | 18.05.2006 | bestyrelse |
REZIDOR FALCONER CENTER A/S (CVR 77541012) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.11.1996 | 26.02.1998 | næstformand |
REZIDOR RIGA HOTEL A/S (CVR 19777049) | OPLØST EFTER FUSION | 15.10.1996 | 17.10.2013 | bestyrelse |
RADISSON CORNERSTONE A/S (CVR 17099442) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.05.1993 | 23.10.2003 | bestyrelsesmedlem |
RADISSON SCANDINAVIA HOTEL AARHUS A/S (CVR 16739073) | NORMAL | 30.12.1992 | 26.02.1998 | bestyrelsesmedlem |
REZIDOR INTERNATIONAL HOTELS SELECTION ApS (CVR 12598076) | OPLØST EFTER FUSION | 29.11.1988 | 21.05.2008 | bestyrelse |
REZIDOR INTERNATIONAL HOTELS SELECTION ApS (CVR 12598076) | OPLØST EFTER FUSION | 29.11.1988 | 28.04.1997 | bestyrelse |
REZIDOR SERVICES A/S (CVR 10511348) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.09.1986 | 18.05.2006 | bestyrelse |
SIHSKA A/S (CVR 10138094) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.02.1986 | 18.05.2006 | bestyrelse |
Radisson Hotels ApS Danmark (CVR 73337712) | NORMAL | 30.03.1983 | 18.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
SAS SCANDINAVIA HOTEL A/S (CVR 37016128) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.06.1970 | 29.11.2000 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
G2 REVISION ApS (CVR 32285538) | NORMAL | 01.07.2009 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Radisson Royal Hotel Copenhagen ApS (CVR 35255095) | NORMAL | 07.06.2013 | 11.11.2013 | direktør |
RADISSON SCANDINAVIA HOTEL COPENHAGEN ApS (CVR 35255109) | NORMAL | 07.06.2013 | 11.11.2013 | direktør |
AFRINORD HOTEL INVESTMENTS A/S (CVR 29621675) | NORMAL | 12.05.2006 | 26.06.2007 | direktør |
AFRICA JOINT VENTURE HOLDING A/S (CVR 28703813) | OPLØST EFTER FUSION | 12.05.2005 | 26.06.2007 | direktion |
RADISSON HOTEL MANAGEMENT & DEVELOPMENT A/S (CVR 27607926) | NORMAL | 24.02.2004 | 21.09.2020 | direktør |
NORDRUS HOTEL HOLDINGS A/S (CVR 27607497) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.02.2004 | 24.10.2013 | direktion |
Silks A/S (CVR 26896126) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 22.11.2002 | 14.06.2010 | direktør |
REZIDOR PARK ApS (CVR 26895049) | OPLØST EFTER FUSION | 22.11.2002 | 10.07.2009 | direktion |
REZIDOR LIFESTYLE A/S (CVR 26894905) | OPLØST EFTER FUSION | 22.11.2002 | 10.07.2009 | direktion |
REZIDOR COUNTRY A/S (CVR 26894964) | OPLØST EFTER FUSION | 22.11.2002 | 10.07.2009 | direktion |
NORDRUS JOINT VENTURE ApS (CVR 26296811) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 29.11.2001 | 24.10.2013 | direktion |
REZIDOR HOTEL INVESTMENT FRANCE ApS (CVR 26046009) | OPLØST EFTER FUSION | 04.07.2001 | 17.10.2013 | direktion |
HOTEL DEVELOPMENT S. AFRICA A/S (CVR 21772682) | NORMAL | 12.03.2001 | 21.09.2020 | direktør |
HOTEL INVESTMENT TURKEY A/S (CVR 25873807) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.01.2001 | 19.03.2003 | direktion |
RADISSON HOTEL INVESTMENT EGYPT A/S (CVR 25792998) | NORMAL | 08.12.2000 | 21.09.2020 | direktør |
RADISSON HOTEL KIEV A/S (CVR 25727258) | NORMAL | 07.11.2000 | 21.09.2020 | direktør |
RADISSON RUSSIA A/S (CVR 25441893) | NORMAL | 22.09.2000 | 21.09.2020 | direktør |
REZIDOR HOTEL INVESTMENT A/S (CVR 21849189) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 14.06.1999 | 09.07.2009 | direktion |
REZIDOR RIGA HOTEL A/S (CVR 19777049) | OPLØST EFTER FUSION | 15.10.1996 | 17.10.2013 | direktion |
RADISSON CORNERSTONE A/S (CVR 17099442) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 03.05.1993 | 23.10.2003 | direktør |
HOLDINGSELSKABET AF 24.10.2001 ApS (CVR 12792387) | OPLØST EFTER KONKURS | 14.02.1989 | 03.12.1990 | direktion |
REZIDOR INTERNATIONAL HOTELS SELECTION ApS (CVR 12598076) | OPLØST EFTER FUSION | 29.11.1988 | 21.05.2008 | direktion |
REZIDOR INTERNATIONAL HOTELS SELECTION ApS (CVR 12598076) | OPLØST EFTER FUSION | 29.11.1988 | 28.04.1997 | direktion |
REZIDOR SERVICES A/S (CVR 10511348) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 25.09.1986 | 10.02.2017 | direktion |
SIHSKA A/S (CVR 10138094) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.02.1986 | 08.10.2019 | direktion |
Radisson Hotels ApS Danmark (CVR 73337712) | NORMAL | 30.03.1983 | 21.09.2020 | adm. dir |
SAS SCANDINAVIA HOTEL A/S (CVR 37016128) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 02.06.1970 | 29.11.2000 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Gopal Krishan Sawhney | 3,23 % | 3,23 % | 3,23 % | 3,23 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Gopal Krishan Sawhney (antal: 34) | 12 | 3 | 17 | 2 |
Pct. | 35 % | 9 % | 50 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Gopal Krishan Sawhney (antal: 64) | 29 | 28 | 2 | 5 |
Pct. | 45 % | 44 % | 3 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
JANE DOE ApS (CVR 25433718) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2011-10-11 | 2012-06-18 | likvidator |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
CAFFA CAFE & WOK ApS (CVR 26508487) | UNDER KONKURS | 2009-05-05 | 2009-05-05 | revision |
JUSTBUY ApS (CVR 27206557) | OPLØST EFTER KONKURS | 2009-05-05 | 2009-05-05 | revision |