Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Genoptagelse tvangsopløsning | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Revisor | Kapital | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Kapitalvaluta |
Den 2023-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Studsgade 17, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-15 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-23 fjernes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-05-12 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-23 fjernes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-23 fjernes Legale ejere: Thomas Lynge Jensen, Vexter Holding ApS (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-23 fjernes Navne: CACHILL ApS (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-23 fjernes Reelle ejere: Thomas Lynge Jensen, Lasse Stendal Rasmussen (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-23 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-23 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-23 fjernes Stiftere: Thomas Lynge Jensen, Charlotte Koch Rasmussen (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2023-02-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2022-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-10-06 Statstidende Dekret
Den 2022-09-20 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-08-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-07)
Den 2022-08-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-08-18 fjernes Direktion: Lasse Stendal Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-04-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-12-16 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2021-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgade 17, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2021-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Studsgade 17, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2021-08-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-06-03 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-05-12 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2021-06-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2021-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-06-01 tilføjes Reelle ejere: Lasse Stendal Rasmussen (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2021-05-31 fjernes Reelle ejere: Lasse Stendal Rasmussen (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-12 tilføjes Reelle ejere: Lasse Stendal Rasmussen (offentliggjort 2021-07-05)
Den 2021-05-12 fjernes Reelle ejere: Charlotte Koch Rasmussen (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-12 tilføjes Direktion: Lasse Stendal Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Legale ejere: Vexter Holding ApS (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2021-05-12 fjernes Legale ejere: Charlotte Koch Rasmussen (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-05-12 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-07-19)
Den 2021-05-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-05-12 tilføjes Vedtægter: 2021-05-12 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2021-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2021-04-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-13 fjernes Direktion: Charlotte Koch Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-04-13 fjernes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-03-26 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgade 17, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-11-01)
Den 2019-05-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Studsgade 17, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-29 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-17 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-14 tilføjes Revisor: Kvist & Jensen Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2017-11-14 fjernes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-03-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-08 tilføjes Revisor: KVIST & JENSEN, AALBORG, STATSAUTORISEREDE REVISORER A/S (offentliggjort 2017-11-14)
Den 2014-07-08 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMA V/MOGENS DREJER (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studsgade 17, st., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-05-21)
Den 2013-05-15 tilføjes Direktion: Charlotte Koch Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2013-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-09-30 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2013-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-15 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2013-05-15 tilføjes Hovedbranche: Forhandlere af gaveartikler og brugskunst (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2013-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2013-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2013-05-15 tilføjes Legale ejere: Charlotte Koch Rasmussen, Thomas Lynge Jensen (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2013-05-15 tilføjes Navne: CACHILL ApS (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2013-05-15 tilføjes Reelle ejere: Charlotte Koch Rasmussen, Thomas Lynge Jensen (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2013-05-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2013-05-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2013-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2013-05-15 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMA V/MOGENS DREJER (offentliggjort 2015-04-13)
Den 2013-05-15 tilføjes Stiftere: Thomas Lynge Jensen, Charlotte Koch Rasmussen (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2013-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2013-05-15 tilføjes Vedtægter: 2013-05-15 (offentliggjort 2021-06-03)
Den 2013-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-03-24)
Den 2013-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-04-13)