Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Tegningsregel | Binavne | Kapital | Navne | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Bestyrelse | Revisor | ||||
Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-30 tilføjes Legale ejere: MORTEN H. HOLDING ApS, Mester Jakob - aut. Elinstallatør Holding ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-29 fjernes Legale ejere: MORTEN H. HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-30 tilføjes Reelle ejere: Morten Hansen (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2023-01-29 fjernes Reelle ejere: Morten Hansen (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2022-09-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østervangsvej 41, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Dornen 4, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-02 tilføjes Binavne: Sikkerhed.nu ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-11-01 fjernes Binavne: Sikkerhed.nu A/S (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-10-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2021-10-28 tilføjes Navne: HØGHOLM ApS (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-27 fjernes Navne: HØGHOLM A/S (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-28 tilføjes Vedtægter: 2021-10-28 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2021-10-28 fjernes Bestyrelse: Morten Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-09-17 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-04 tilføjes Binavne: Sikkerhed.nu A/S (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-03-04 tilføjes Vedtægter: 2020-03-04 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-01-30 tilføjes Bestyrelse: Susan Kruse Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2020-01-30 fjernes Bestyrelse: Ingelise Høgholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-01-30 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2020-01-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2019-10-23 tilføjes Direktion: Morten Hansen (direktør) (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 fjernes Direktion: Flemming Høgholm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-10-23 tilføjes Legale ejere: MORTEN H. HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-10-23 fjernes Legale ejere: HØGHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-22 fjernes Legale ejere: MORTEN H. HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Reelle ejere: Morten Hansen (offentliggjort 2023-02-01)
Den 2019-10-23 fjernes Reelle ejere: Flemming Høgholm (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-22 fjernes Reelle ejere: Morten Hansen (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2019-10-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2019-10-23 tilføjes Vedtægter: 2019-10-23 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-10-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-22)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-26)
Den 2016-09-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-11-27 tilføjes Hjemmeside: www.hogholm.dk (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-11-27 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hogholm.dk (offentliggjort 2015-11-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-05-01 tilføjes Legale ejere: MORTEN H. HOLDING ApS, HØGHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-05-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dornen 4, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2013-05-17 tilføjes Bestyrelse: Ingelise Høgholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-17 tilføjes Direktion: Flemming Høgholm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive elinstallationsforretning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2014-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Hovedbranche: El-installation (offentliggjort 2013-07-03)
Den 2013-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2021-12-10)
Den 2013-05-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Navne: HØGHOLM A/S (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2013-05-17 tilføjes Reelle ejere: Morten Hansen, Flemming Høgholm (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2013-05-17 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-05-17 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-02-12)
Den 2013-05-17 tilføjes Stiftere: MORTEN H. HOLDING ApS, HØGHOLM HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør sammen med et bestyrelsesmedlem. (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2013-05-17 tilføjes Vedtægter: 2013-05-17 (offentliggjort 2019-10-23)
Den 2013-05-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-11-03)
Den 2013-05-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)