Sektion (alle) | |||||||
Revision fravalgt | Vedtægter | Revisor | xbrl | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-20 tilføjes Vedtægter: 2024-06-20 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-20 fjernes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-01 tilføjes Legale ejere: Louise Juul Larsen (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-01 tilføjes Reelle ejere: Louise Juul Larsen (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-04-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-07-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-23 tilføjes Legale ejere: Jan Flemming Jørgensen (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2018-05-23 fjernes Legale ejere: Lisbet Mortensen (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-23 tilføjes Reelle ejere: Jan Flemming Jørgensen (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2018-05-23 fjernes Reelle ejere: Lisbet Mortensen (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-05-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-04 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-07-09 tilføjes Legale ejere: Lisbet Mortensen, Henrik Carl Jørgensen (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2013-07-08 fjernes Legale ejere: Henrik Carl Jørgensen (offentliggjort 2017-11-15)
Den 2013-07-09 tilføjes Reelle ejere: Lisbet Mortensen, Henrik Carl Jørgensen (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2013-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Vestergade 14, st., 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-05-15 tilføjes Direktion: Jan Flemming Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med køb og salg af fast ejendom, herunder udlejning og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2013-05-15 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Navne: HENRIK & FLEMMING JØRGENSEN ApS (offentliggjort 2013-05-24)
Den 2013-05-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2013-05-15 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ODENSE GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2013-05-15 tilføjes Stiftere: Jan Flemming Jørgensen, Henrik Carl Jørgensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-15 tilføjes Vedtægter: 2013-05-15 (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2013-05-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-05-24)
Den 2013-05-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Carl Jørgensen (offentliggjort 2017-11-15)