Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Henrik Carl Jørgensen | 15.05.2013 | |
Jan Flemming Jørgensen | 15.05.2013 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Lisbet Mortensen | 09.07.2013 | 23.05.2018 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Henrik Carl Jørgensen | 01.01.2013 | 08.07.2013 | 50,00-66,66% | 50,00 % |