Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Puk Lisbeth Lykke Jacobsen | 15.02.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Simon Lennet | 14.05.2013 | 15.02.2017 | direktør |
Simon Frank Bredahl Arthur | 14.05.2013 | 15.02.2017 | direktør |
Morten Christensen | 14.05.2013 | 17.01.2014 | direktør |
Jakob Fast Bojesen | 14.05.2013 | 17.01.2014 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Remee Jackman Sigvardt | 02.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Bo Jørgensen | 15.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Puk Lisbeth Lykke Jacobsen | 15.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Morten Oliver Nicolai Wagner | 15.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Hjortshøj Jakobsen | 15.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jackie Phillip Michelsen | 15.02.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pernille Lykke Christoffersen | 11.11.2023 | 31.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Birger Arp-Hansen | 15.02.2017 | 11.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Simon Lennet | 15.02.2017 | 02.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Simon Frank Bredahl Arthur | 15.02.2017 | 02.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Casper Lindholm Christensen | 15.02.2017 | 22.03.2019 | bestyrelsesmedlem |