Bestyrelse | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
LKG NIGHT ApS (CVR 35242139) | NORMAL | 02.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Atmospheric ApS (CVR 34593345) | NORMAL | 30.06.2016 | formand |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
Pure Greens Club ApS (CVR 42850241) | UNDER KONKURS | 07.07.2022 | 16.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Fonden My Foundation (CVR 41284064) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.02.2022 | 15.02.2023 | formand |
Fonden My Foundation (CVR 41284064) | UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION | 09.02.2020 | 31.01.2022 | næstformand |
ART MANAGEMENT MUSIC ApS (CVR 28503717) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 09.03.2005 | 24.06.2008 | bestyrelse |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
Dreamlife ApS (CVR 44169207) | NORMAL | 06.07.2023 | direktør |
Dansk Creative Agency ApS (CVR 43631942) | NORMAL | 08.11.2022 | direktør |
SENTIENT Dining Club ApS (CVR 43343637) | NORMAL | 25.10.2022 | direktør |
Ethereal Concepts ApS (CVR 42853836) | NORMAL | 19.11.2021 | direktør |
Atmospheric ApS (CVR 34593345) | NORMAL | 24.10.2015 | adm. dir |
Equation ApS (CVR 31500982) | NORMAL | 12.06.2008 | adm. dir |
The Epiphany ApS (CVR 25224418) | NORMAL | 01.12.2000 | adm. dir |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
SENTIENT Dining Club ApS (CVR 43343637) | NORMAL | 02.06.2022 | 07.10.2022 | direktør |
Herem ApS (CVR 41107553) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 16.01.2020 | 07.03.2024 | direktør |
Pristine ApS (CVR 39686635) | NORMAL | 20.11.2019 | 03.03.2021 | direktør |
Pristine ApS (CVR 39686635) | NORMAL | 28.06.2018 | 22.08.2019 | direktør |
ARIVE HOLDING ApS (CVR 35394613) | TVANGSOPLØST | 22.09.2016 | 19.10.2016 | direktør |
A R C H COPENHAGEN ApS (CVR 27581870) | NORMAL | 08.04.2016 | 28.01.2020 | direktør |
ARIVE ApS (CVR 35396365) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 05.07.2013 | 18.08.2017 | direktion |
ART MANAGEMENT MUSIC ApS (CVR 28503717) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 24.06.2008 | 02.06.2009 | direktion |
REMEE&FRIENDS ApS (CVR 31431417) | OPLØST EFTER FUSION | 15.05.2008 | 08.08.2014 | direktion |
KARMA MUSIC GROUP ApS (CVR 87326128) | TVANGSOPLØST | 04.02.2008 | 29.09.2010 | direktion |
REMEE EXCLUSIVES ApS (CVR 29791597) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 18.09.2006 | 25.04.2009 | adm. dir |
BOOM RECORDS ApS (CVR 28962606) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.08.2005 | 11.06.2009 | direktion |
REMEE SONGS ApS (CVR 25224361) | OPLØST EFTER FUSION | 01.12.2000 | 08.08.2014 | adm. dir |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Remee Jackman Sigvardt | 16,13 % | 16,13 % | 16,13 % | 16,13 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Remee Jackman Sigvardt (antal: 31) | 15 | 5 | 9 | 2 |
Pct. | 48 % | 16 % | 29 % | 6 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Remee Jackman Sigvardt (antal: 50) | 6 | 20 | 21 | 3 |
Pct. | 12 % | 40 % | 42 % | 6 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Historik | Status | Start | Slut | Rolle |
---|---|---|---|---|
ARIVE HOLDING ApS (CVR 35394613) | TVANGSOPLØST | 2016-10-19 | 2017-08-28 | likvidator |
ARIVE ApS (CVR 35396365) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 2017-08-18 | 2019-02-21 | likvidator |