Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Direktion | Revisor | ||||
Dekret | xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Navne | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-24 fjernes Bestyrelse: Jørgen Ove Berg (formand) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-24 fjernes Direktion: Jan Stephan Fals (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-24 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-26 Statstidende Dekret
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-12-01 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-02-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vognmagervej 3, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterballevej 19, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-02-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-01 tilføjes Legale ejere: BERG HOLDING ApS, Unitcare ApS (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-11-01 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Ove Berg, Anni Berg, Jan Stephan Fals (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-10-31 fjernes Legale ejere: BERG HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-10-31 fjernes Reelle ejere: Jørgen Ove Berg, Anni Berg (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-18 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterballevej 19, 7000 Fredericia (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterballevej 19, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-01 tilføjes Direktion: Jan Stephan Fals (direktør) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2017-08-01 fjernes Direktion: Anni Berg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-31)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-03 tilføjes Bestyrelse: Bettina Berg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2017-02-03 fjernes Bestyrelse: Hans Jørgen Torborg Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-27 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med reklameartikler, IT-tilbehør og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden, en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2014-11-15 tilføjes Vedtægter: 2014-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-11-15 fjernes Binavne: PC-ELECTRO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-06-02 tilføjes Bestyrelse: Hans Jørgen Torborg Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-02 fjernes Bestyrelse: Klaus Kisum Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-09-02 tilføjes Navne: UNIT DENMARK A/S (offentliggjort 2013-09-04)
Den 2013-09-01 fjernes Navne: SCANDINAVIAN UNIT A/S (offentliggjort 2013-05-01)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-05-01 tilføjes Navne: SCANDINAVIAN UNIT A/S (offentliggjort 2013-05-01)
Den 2013-04-30 fjernes Navne: AKTIESELSKABET AF 12.04.2013 (offentliggjort 2013-04-16)
Den 2013-04-15 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET AF 12.04.2013 (offentliggjort 2013-04-16)
Den 2013-04-16 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med telekommunikationsudstyr (offentliggjort 2013-04-30)
Den 2013-04-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-15 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-04-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterballevej 19, 7000 Fredericia (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2013-04-15 tilføjes Bestyrelse: Klaus Kisum Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-15 tilføjes Binavne: PC-ELECTRO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 tilføjes Direktion: Anni Berg (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2013-04-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 tilføjes Legale ejere: BERG HOLDING ApS (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2013-04-15 tilføjes Reelle ejere: Jørgen Ove Berg, Anni Berg (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2013-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2013-04-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2013-04-15 tilføjes Stiftere: BERG HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-04-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-04-16)
Den 2013-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-01)