Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Stephan Fals | 01.08.2017 | 24.06.2024 | direktør |
Anni Berg | 15.04.2013 | 01.08.2017 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bettina Berg | 03.02.2017 | 24.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Torborg Jensen | 02.06.2014 | 03.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Anni Berg | 15.04.2013 | 24.06.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Ove Berg | 15.04.2013 | 24.06.2024 | formand |
Klaus Kisum Kjær | 15.04.2013 | 02.06.2014 | bestyrelsesmedlem |