Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jane Lauritsen Skov | 27.06.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Bo Rosted Hansen | 13.12.2019 | 27.06.2023 | adm. dir |
Bjarne Jørgen Slorup | 01.09.2016 | 13.12.2019 | direktør |
Lars Axeltoft Tregart | 22.02.2013 | 01.09.2016 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jane Lauritsen Skov | 27.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ulrik Eltang Høgh | 27.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Chresten Dengsøe | 01.09.2016 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Bo Rosted Hansen | 13.12.2019 | 27.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Elmo Jensen | 01.09.2016 | 27.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Jørgen Slorup | 01.09.2016 | 13.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
John Olsen | 31.01.2014 | 01.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Lars Axeltoft Tregart | 22.02.2013 | 01.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Steen Tastesen | 22.02.2013 | 01.09.2016 | formand |
Jesper Dam | 22.02.2013 | 31.01.2014 | bestyrelsesmedlem |