Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Louise Ambjørg Svalastog | 15.08.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Louise Ambjørg Svalastog | 01.02.2022 | 14.08.2022 | direktør |
Casper Kronborg Porsgaard | 01.08.2020 | 15.08.2022 | adm. dir |
Janni Møller Thomsen | 31.08.2017 | 02.04.2020 | adm. dir |
Kim Haugstrup Mikkelsen | 24.01.2013 | 31.08.2017 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Humle | 10.12.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henriette Mærsk Søndergaard | 02.10.2021 | formand |
Henning Nygaard Jensen | 07.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Aage Johansen | 07.10.2020 | 02.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Grønmann Larsen | 07.10.2020 | 02.10.2021 | formand |
Henriette Mærsk Søndergaard | 07.10.2020 | 01.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anne Mette Leonhardt Gartmann | 18.03.2019 | 07.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Per Bjørnsholm | 18.03.2019 | 07.10.2020 | formand |
Henriette Dybdal Cajar | 08.10.2018 | 07.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Grønmann Larsen | 29.08.2017 | 06.10.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ole Gorm Larsen | 28.11.2016 | 04.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Brian Lund Mollerup | 28.11.2016 | 18.03.2019 | formand |
Christina Nimand Hansen | 28.11.2016 | 08.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Brian Lund Mollerup | 24.10.2014 | 27.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Per Wildbork | 27.05.2013 | 04.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Winnie Jytte Dahl | 27.05.2013 | 28.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Kim Haugstrup Mikkelsen | 24.01.2013 | 28.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Rowlandson Stokholm | 24.01.2013 | 28.11.2016 | formand |
Martin Fruelund Albertsen | 24.01.2013 | 23.06.2014 | bestyrelsesmedlem |