Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Pia Skytte Kaspersen | 25.08.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Connie Bach | 05.05.2015 | 25.08.2022 | direktør |
Jan Skytte Pedersen | 01.04.1997 | 05.05.2015 | direktør |
Erik Nielsen | 05.02.1955 | 05.09.1997 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Alexander Berner | 25.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Michael Raunholt Skytte | 07.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Pia Skytte Kaspersen | 07.04.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Skytte Pedersen | 05.05.2015 | formand |
Preben Lindbjerg Mehlsen | 14.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hedegård Lyhne | 14.04.1998 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Fisker Pedersen | 05.02.1955 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Skytte Pedersen | 05.09.1997 | 04.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Karen Kirstine Nielsen | 05.02.1955 | 07.04.2015 | formand |
Erik Nielsen | 05.02.1955 | 05.09.1997 | næstformand |
Peter Fisker Nielsen | 05.02.1955 | 26.06.1992 | bestyrelsesmedlem |
Børge William Hardov | 05.02.1955 | 11.07.1989 | formand |