Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frederik Kock | 08.03.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Maria Udengaard Johansen | 28.04.2023 | 08.03.2024 | direktør |
Niklas Benjamin Winther Kejlskov | 01.09.2021 | 28.04.2023 | direktør |
Rasmus Sørensen Topp | 29.04.2021 | 01.09.2021 | direktør |
Karina Holmegaard | 01.06.2018 | 01.09.2021 | direktør |
Eva Marie Boch | 24.05.2018 | 29.04.2021 | direktør |
Maria Schack | 02.05.2017 | 01.09.2021 | direktør |
Peter Nymann-Jørgensen | 11.03.2013 | 01.09.2021 | adm. dir |
Ole Samsøe Teilmann | 11.03.2013 | 24.05.2018 | direktør |
Karina Holmegaard | 11.03.2013 | 02.05.2017 | direktør |
Klaus Søgaard | 17.12.2012 | 11.03.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Klaus Søgaard | 17.12.2012 | 11.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Anders Ørjan Jensen | 17.12.2012 | 11.03.2013 | bestyrelsesmedlem |
Jens Jakob Skaadstrup Andersen | 17.12.2012 | 11.03.2013 | formand |