Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henrik Hedegård Lyhne | 12.08.2019 | 01.09.2023 | direktør |
Morten Rüdevald | 12.11.2012 | 12.08.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Holm Hammer Hansen | 04.09.2019 | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Henrik Madsen | 20.08.2018 | 01.07.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Christian Heise Dreyer | 01.01.2017 | 04.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Karen Marie Saugmann Pilgaard | 12.11.2012 | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jens Fuglesang Christensen | 12.11.2012 | 01.09.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Krath | 12.11.2012 | 04.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Hedegård Lyhne | 12.11.2012 | 04.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Allan Kobæk | 12.11.2012 | 04.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Tom Uglsø Jensen | 12.11.2012 | 04.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Egede Schulz | 12.11.2012 | 01.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Per Buttenschøn | 12.11.2012 | 29.04.2016 | bestyrelsesmedlem |
Tage Engelbrecht Svendsen | 12.11.2012 | 19.01.2015 | bestyrelsesmedlem |
Steen Pedersen Husbjerg | 12.11.2012 | 19.01.2015 | bestyrelsesmedlem |