Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Kontaktoplysninger | Tegningsregel | Direktion | Formål | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-08-10 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-08-10 fjernes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ulkebøldam 1, 6400 Sønderborg (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnevej 2, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-02 tilføjes Kontaktoplysninger: df@danskforsikring.dk (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-01 fjernes Kontaktoplysninger: aie@aie-dk.eu (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-08-16 tilføjes Direktion: Søren Velling (direktør) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-08-16 fjernes Direktion: Gitte Marianne Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-08-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at formidle forsikringer til private og mindre erhverv (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-08-16 tilføjes Legale ejere: DFM Invest ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-08-16 fjernes Legale ejere: Gitte Marianne Frederiksen, Jan-Otto Christensen, Preben Nielsen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-08-16 tilføjes Navne: Dansk Forsikringsformidlerhus ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-08-15 fjernes Navne: AIE DANMARK ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-08-16 tilføjes Reelle ejere: Steffan Steger, Carsten Nord Worch (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-08-16 fjernes Reelle ejere: Gitte Marianne Frederiksen, Jan-Otto Christensen, Preben Nielsen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-08-16 tilføjes Vedtægter: 2022-08-16 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-08-16 fjernes Bestyrelse: Gitte Marianne Frederiksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2022-03-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnevej 2, 8800 Viborg (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Skottenborg 12, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2021-03-16 tilføjes Direktion: Gitte Marianne Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2021-03-16 fjernes Direktion: Preben Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skottenborg 12, 8800 Viborg (offentliggjort 2021-10-12)
Den 2018-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Adgangsvejen 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-11-29 tilføjes Kontaktoplysninger: aie@aie-dk.eu (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2018-11-28 fjernes Kontaktoplysninger: aie-dk@aie-dk.eu (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-10-03 tilføjes Revisor: Krøyer Pedersen Statsautoriserede Revisorer I/S (offentliggjort 2023-08-24)
Den 2018-10-03 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-15 tilføjes Legale ejere: Gitte Marianne Frederiksen, Jan-Otto Christensen, Preben Nielsen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2015-10-14 fjernes Legale ejere: Klaus Holm Rosendahl, Gitte Marianne Frederiksen, Jan-Otto Christensen, Preben Nielsen (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2015-10-15 tilføjes Reelle ejere: Gitte Marianne Frederiksen, Jan-Otto Christensen, Preben Nielsen (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2015-10-15 fjernes Bestyrelse: Klaus Holm Rosendahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-12-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adgangsvejen 1, 6700 Esbjerg (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2014-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalen 13, 6600 Vejen (offentliggjort 2014-12-13)
Den 2014-12-13 tilføjes Legale ejere: Klaus Holm Rosendahl, Gitte Marianne Frederiksen, Jan-Otto Christensen, Preben Nielsen (offentliggjort 2015-10-15)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2012-11-15 tilføjes Hovedbranche: Forsikringsagenters og forsikringsmægleres virksomhed (offentliggjort 2012-11-22)
Den 2012-11-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-13 tilføjes Kontaktoplysninger: aie-dk@aie-dk.eu (offentliggjort 2018-11-29)
Den 2012-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalen 13, 6600 Vejen (offentliggjort 2014-12-13)
Den 2012-11-09 tilføjes Bestyrelse: Klaus Holm Rosendahl (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-09 tilføjes Direktion: Preben Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forsikringsagentvirksomhed og virksomhed, som efter bestyrelsens skøn er beslægtet hermed (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2012-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-11-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Navne: AIE DANMARK ApS (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2012-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-11-09 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-10-04)
Den 2012-11-09 tilføjes Stiftere: Preben Nielsen, Klaus Holm Rosendahl, Jan-Otto Christensen, Gitte Marianne Frederiksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, at éet medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2012-11-09 tilføjes Vedtægter: 2012-11-09 (offentliggjort 2022-12-22)
Den 2012-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-11-13)
Den 2012-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)