Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Velling | 16.08.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Gitte Marianne Frederiksen | 16.03.2021 | 16.08.2022 | direktør |
Preben Nielsen | 09.11.2012 | 16.03.2021 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Nielsen | 09.11.2012 | 16.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jan-Otto Christensen | 09.11.2012 | 16.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Gitte Marianne Frederiksen | 09.11.2012 | 16.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Holm Rosendahl | 09.11.2012 | 15.10.2015 | bestyrelsesmedlem |