Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Demant | 01.01.2018 | 03.05.2019 | direktør |
Troels Mylenberg | 02.05.2016 | 01.01.2018 | direktør |
Per Westergaard Jensen | 14.09.2012 | 02.05.2016 | direktion |
Thomas Skouenborg Bentsen | 19.07.2012 | 14.09.2012 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Bundgaard Poulsen | 02.07.2018 | 03.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Werner Munck | 01.01.2018 | 03.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Richard Wraae | 01.01.2018 | 02.07.2018 | bestyrelsesmedlem |
Troels Mylenberg | 02.05.2016 | 01.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Per Westergaard Jensen | 14.09.2012 | 02.05.2016 | bestyrelse |
Jesper Sondrup Rosener | 19.07.2012 | 03.05.2019 | formand |
René Dines Hermand | 19.07.2012 | 01.11.2017 | bestyrelse |
Thomas Skouenborg Bentsen | 19.07.2012 | 14.09.2012 | bestyrelse |