Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
KOMPLEMENTARSELSKABET UGEAVISEN ESBJERG A/S (CVR 10000211) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 24.02.2022 | 12.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
UGEAVISEN ESBJERG K/S (CVR 26188547) | SLETTET | 24.02.2022 | 12.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
UGEAVISEN NORDFYN A/S (CVR 21214345) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 31.03.2021 | 25.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Direktion | Status | Dato | Rolle |
---|---|---|---|
HELSINGØR DAGBLAD A/S (CVR 86736713) | NORMAL | 18.03.2021 | adm. dir |
FYNSKE MEDIER P/S (CVR 29847193) | NORMAL | 01.07.2018 | direktør |
FYENS STIFTSTIDENDE A/S (CVR 45765415) | NORMAL | 01.07.2018 | direktør |
FYNSKE MEDIER HOLDING A/S (CVR 15695439) | NORMAL | 01.07.2018 | direktør |
Historik | Status | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|---|
FST Growth ApS (CVR 39350084) | OPLØST EFTER FUSION | 01.08.2023 | 31.01.2024 | direktør |
FST Growth ApS (CVR 41820160) | NORMAL | 01.08.2023 | 31.01.2024 | direktør |
AKTIESELSKABET SVENDBORG AVIS (SYDFYNS TIDENDE) (CVR 67689313) | NORMAL | 01.03.2023 | 01.08.2023 | direktør |
JFM Billund ApS (CVR 39766779) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 01.04.2021 | 12.05.2023 | adm. dir |
JFM Sjælland A/S (CVR 37520241) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.04.2020 | 26.02.2021 | adm. dir |
HELSINGØR DAGBLAD A/S (CVR 86736713) | NORMAL | 30.04.2020 | 25.02.2021 | adm. dir |
Hovedstadens Mediehus A/S (CVR 32883699) | OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION | 30.04.2020 | 25.02.2021 | adm. dir |
VIDIBILI FILM DK ApS (CVR 34619697) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.01.2018 | 03.05.2019 | direktør |
VIDIBILI FILM FYN ApS (CVR 34619700) | OPLØST EFTER ERKLÆRING | 01.01.2018 | 03.05.2019 | direktør |
Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Thomas Demant | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Person | NORMAL | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|
Thomas Demant (antal: 16) | 6 | 0 | 8 | 2 |
Pct. | 38 % | 0 % | 50 % | 13 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Thomas Demant (antal: 17) | 3 | 13 | 1 | 0 |
Pct. | 18 % | 76 % | 6 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |