Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Ejerskaber | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-05-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2020-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-26 tilføjes Vedtægter: 2020-03-26 (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2012-07-06 sletter virksomheden Ejerskaber: B-WILD A/S. (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2016-12-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: B-WILD A/S. (offentliggjort 2017-04-18)
Den 2020-03-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2020-03-31 (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2020-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-01-01 (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2019-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Robert Jacobsens Vej 5, 6. tv., 2300 København S (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2019-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Syvstjerne Alle 21, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2018-05-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2017-05-28 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2017-05-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-28 tilføjes Vedtægter: 2016-11-28 (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-07-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Syvstjerne Alle 21, 2770 Kastrup (offentliggjort 2019-04-17)
Den 2012-07-03 tilføjes Direktion: Claus Ballisager (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab, at eje værdipapirer og foretage investeringer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2013-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-07-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2012-07-03 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Legale ejere: Claus Ballisager (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2012-07-03 tilføjes Navne: BALLISAGER HOLDING ApS (offentliggjort 2012-07-05)
Den 2012-07-03 tilføjes Reelle ejere: Claus Ballisager (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2012-07-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2012-07-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-29)
Den 2012-07-03 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2012-07-03 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-05-11)
Den 2012-07-03 tilføjes Stiftere: Claus Ballisager (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-03 tilføjes Vedtægter: 2012-07-03 (offentliggjort 2016-12-06)
Den 2012-07-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-07-05)
Den 2012-07-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)