Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hvidhvask | Formål | Binavne | ||||
Hovedbranche | Navne | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-07 tilføjes Legale ejere: AKRM HOLDING ApS, AAB HOLDING ApS, AMLH HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-12-07 fjernes Legale ejere: AAHE Holding ApS (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-12-06 fjernes Legale ejere: AKRM HOLDING ApS, AAB HOLDING ApS, AMLH HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-12-07 tilføjes Reelle ejere: Kristian Mølgaard, Martin Leth, Anders Boelskifte (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-12-06 fjernes Reelle ejere: Kristian Mølgaard, Martin Leth, Anders Boelskifte (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2022-11-04 tilføjes Bestyrelse: Martin Leth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-03 fjernes Bestyrelse: Martin Leth (formand) (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-04 tilføjes Direktion: Martin Leth (direktør) (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-11-04 fjernes Direktion: Andreas Heldgaard Elleby (direktør) (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-08-18 tilføjes Bestyrelse: Martin Leth (formand) (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2022-08-17 fjernes Bestyrelse: Kristian Mølgaard (formand) (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-06-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive ejendomsadministration eller hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2020-06-07)
Den 2020-06-06 fjernes Binavne: BOELSKIFTE ADVOKATER A/S, BOELSKIFTE ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2020-06-07)
Den 2020-05-29 tilføjes Direktion: Andreas Heldgaard Elleby (direktør) (offentliggjort 2022-11-11)
Den 2020-05-29 fjernes Direktion: Anders Boelskifte (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-05-29 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-28 fjernes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2020-05-29 tilføjes Navne: BOELSKIFTE ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2020-06-07)
Den 2020-05-28 fjernes Navne: BOELSKIFTE ADVOKATER ADVOKATAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-06-07)
Den 2020-05-29 tilføjes Vedtægter: 2020-05-29 (offentliggjort 2020-06-07)
Den 2020-05-15 tilføjes Legale ejere: AAHE Holding ApS (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2020-05-01 tilføjes Legale ejere: AKRM HOLDING ApS, AAB HOLDING ApS, AMLH HOLDING ApS (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2020-05-01 fjernes Legale ejere: MARTIN LETH HANSEN HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB, ANDERS BOELSKIFTE HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB, KRISTIAN MØLGAARD HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-06-07)
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed. (offentliggjort 2020-06-07)
Den 2018-02-21 tilføjes Vedtægter: 2018-02-21 (offentliggjort 2020-06-07)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-26)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2013-01-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive advokatvirksomhed. Når Selskabet ikke længere opfylder betingelserne for at være et advokatselskab, skal Selskabet straks ændre sit navn og formål eller indlede likvidation. Der skal straks gives meddelelse herom til Advokatrådet. (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2013-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-24 tilføjes Vedtægter: 2013-01-24 (offentliggjort 2018-02-22)
Den 2013-01-24 fjernes Binavne: BOELSKIFTE EJENDOMSADMINISTRATION ADVOKATAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-07-01 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2020-06-08)
Den 2012-06-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-29 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbjergvej 3, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-06-29 tilføjes Bestyrelse: Kristian Mølgaard (formand) (offentliggjort 2022-08-26)
Den 2012-06-29 tilføjes Binavne: BOELSKIFTE EJENDOMSADMINISTRATION ADVOKATAKTIESELSKAB, BOELSKIFTE ADVOKATER A/S, BOELSKIFTE ADMINISTRATION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Direktion: Anders Boelskifte (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-06-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Kapital (Kapital): 510.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Legale ejere: MARTIN LETH HANSEN HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB, ANDERS BOELSKIFTE HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB, KRISTIAN MØLGAARD HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2020-06-07)
Den 2012-06-29 tilføjes Navne: BOELSKIFTE ADVOKATER ADVOKATAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-06-07)
Den 2012-06-29 tilføjes Reelle ejere: Kristian Mølgaard, Martin Leth, Anders Boelskifte (offentliggjort 2023-02-24)
Den 2012-06-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-06-29 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Stiftere: MARTIN LETH HANSEN HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB, KRISTIAN MØLGAARD HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB, ANDERS BOELSKIFTE HOLDING ADVOKATANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2012-06-29)
Den 2012-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)