Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Leth | 04.11.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andreas Heldgaard Elleby | 29.05.2020 | 04.11.2022 | direktør |
Anders Boelskifte | 29.06.2012 | 29.05.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Leth | 04.11.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Mølgaard | 18.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Boelskifte | 29.06.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Leth | 18.08.2022 | 03.11.2022 | formand |
Martin Leth | 29.06.2012 | 17.08.2022 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Mølgaard | 29.06.2012 | 17.08.2022 | formand |