Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | xbrl | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-26 tilføjes Direktion: Christina Ahlstrøm Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2024-04-26 fjernes Direktion: Leif Kjærskov Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-04-29)
Den 2012-05-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kjærskov Invest ApS. (offentliggjort 2015-01-21)
Den 2024-04-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-04-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-25 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klakringvej 43, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Klakringvej 43, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2014-09-23)
Den 2014-05-20 tilføjes Direktion: Christina Ahlstrøm Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-20 fjernes Direktion: Christina Ahlstrøm Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-19 fjernes Direktion: Leif Kjærskov Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klakringvej 43, 7130 Juelsminde (offentliggjort 2014-09-23)
Den 2012-05-31 tilføjes Direktion: Leif Kjærskov Pedersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i værdipapirer og fast ejendom, samt dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2012-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Legale ejere: Christina Ahlstrøm Pedersen (offentliggjort 2015-01-22)
Den 2012-05-31 tilføjes Navne: CAP KJÆRSTRØM HOLDING ApS (offentliggjort 2012-06-04)
Den 2012-05-31 tilføjes Reelle ejere: Christina Ahlstrøm Pedersen (offentliggjort 2017-09-06)
Den 2012-05-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-05-31 tilføjes Revisor: LIDEGAARD REVISION&RÅDGIVNING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Stiftere: Leif Kjærskov Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Vedtægter: 2012-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-06-04)
Den 2012-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)