Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christina Ahlstrøm Pedersen | 26.04.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Leif Kjærskov Pedersen | 20.05.2014 | 26.04.2024 | direktør |
Christina Ahlstrøm Pedersen | 20.05.2014 | 20.05.2014 | direktør |
Leif Kjærskov Pedersen | 31.05.2012 | 19.05.2014 | direktør |