Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Revisor | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Hovedbranche | Første regnskabsperiode | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2013-03-15 sletter virksomheden Ejerskaber: NUS/NUS ApS. (offentliggjort 2024-03-12)
Den 2024-03-05 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-28 tilføjes Vedtægter: 2022-03-28 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2022-02-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-03 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-06-25 tilføjes Bestyrelse: Peter Martin Bak-Larsen (formand) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-06-24 fjernes Bestyrelse: Kristoffer Buck Bramsen (formand) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-03-09 tilføjes Bestyrelse: Kristoffer Buck Bramsen (formand) (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-03-09 fjernes Bestyrelse: Lærke Hein (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-03-08 fjernes Bestyrelse: Kristoffer Buck Bramsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2020-02-18 fjernes Bestyrelse: Jesper Nymark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-01-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-06-24 tilføjes Bestyrelse: Dea Cecilie Forchhammer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-06-24 fjernes Bestyrelse: Knud Foldschack (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-02 tilføjes Bestyrelse: Kristoffer Buck Bramsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-12)
Den 2019-05-02 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2019-02-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2019-01-19 fjernes Bestyrelse: Thomas Goya Hertz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 167, 1., 1432 København K (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 167, 1., 1432 København K (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2018-02-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-02-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-03-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Refshalevej 167, 1., 1432 København K (offentliggjort 2018-10-05)
Den 2015-03-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Studiestræde 13, d. 1., 1455 København K (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2014-01-15 tilføjes Formål: Fondens formål er at eje og drive festivalen Distortion. Festivalen Distortion skal drives på en sådan måde, at det sikres at festivalen medvirker til at gøre København til en spændende, moderne og human by. I forlængelse af hovedformålet skal fonden arbejde for at styrke gadekulturen gennem sociale, musikalske, kunstneriske eller på anden måde kuturelle aktiviteter. Fonden kan som led i dette formål etablere datterselskaber, nedlægge selskaber ejet af fonden eller disses datterselskaber, eller i øvrigt direkte eller indirekte engagere sig i samarbejds- og/eller investeringsprojekter af enhver art alt med henblik på at fremme fondens formål. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-15 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-01-15 tilføjes Vedtægter: 2014-01-15 (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2013-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2013-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-31 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2012-05-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2012-05-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2012-05-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Studiestræde 13, d. 1., 1455 København K (offentliggjort 2015-04-23)
Den 2012-05-21 tilføjes Bestyrelse: Thomas Goya Hertz (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Kapital (Kapital): 320.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Navne: FONDEN DISTORTION KØBENHAVN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-05-21 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-05-21 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-05-21 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-04-08)
Den 2012-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)