Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristoffer Buck Bramsen | 25.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Peter Martin Bak-Larsen | 25.06.2020 | formand |
Martin Vilhelm von Haller Baggesen Grønbæk | 21.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Tristan Havdal Fleurquin | 21.05.2012 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristoffer Buck Bramsen | 09.03.2020 | 24.06.2020 | formand |
Dea Cecilie Forchhammer | 24.06.2019 | 09.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Kristoffer Buck Bramsen | 02.05.2019 | 08.03.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lærke Hein | 21.05.2012 | 09.03.2020 | formand |
Jesper Nymark | 21.05.2012 | 18.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Knud Foldschack | 21.05.2012 | 24.06.2019 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Goya Hertz | 21.05.2012 | 19.01.2019 | bestyrelsesmedlem |