Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Hugh Gerard Rodgers | 19.05.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Konstantinos Bitsiaras | 23.04.2021 | 19.05.2022 | direktør |
Eugene Quigley | 12.01.2018 | 19.05.2022 | adm. dir |
Kent Hansen | 01.03.2015 | 12.01.2018 | adm. dir |
Jacob Saaby Krogsgaard | 15.05.2012 | 01.03.2015 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Konstantinos Bitsiaras | 19.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Hugh Gerard Rodgers | 21.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Patrick Anthony Byrne | 01.02.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Eugene Quigley | 12.01.2018 | 19.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Robert Michael Palmer | 01.02.2017 | 21.03.2018 | bestyrelsesmedlem |
Kent Hansen | 01.02.2017 | 12.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Mikael Wångdahl | 01.05.2015 | 01.02.2017 | formand |
Mürvet Sahin | 02.02.2015 | 01.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Carl-Johan Hellner | 02.02.2015 | 01.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Johan Henrik Tobias Jönsson | 02.02.2015 | 01.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Karl Robin Joakim Landholm | 02.02.2015 | 01.05.2015 | formand |
Alex Dyrgaard | 31.05.2012 | 02.02.2015 | næstformand |
Jacob Saaby Krogsgaard | 15.05.2012 | 02.02.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Nielsen | 15.05.2012 | 02.02.2015 | formand |