Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Alex Dyrgaard | 15.05.2012 | |
BARDIN ApS (CVR 27968368) | NORMAL | 15.05.2012 |
Jacob Saaby Krogsgaard | 15.05.2012 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
SAS Link Crew Services A/S (CVR 24202941) | 02.02.2015 | 31.01.2017 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
AIRPORT COORDINATION DENMARK A/S (CVR 19050386) | NORMAL | 16.05.2012 | 08.12.2016 | 5,00-9,99% | 5,00-9,99% |