Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Bestyrelse | Hvidhvask | Direktion | Legale ejere | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 tilføjes Reelle ejere: Daniel Hougaard Beck, Kristoffer Hougaard Beck (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2024-07-03 fjernes Reelle ejere: Irma Vestergaard, Daniel Hougaard Beck, Kristoffer Hougaard Beck (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-10 tilføjes Reelle ejere: Daniel Hougaard Beck, Kristoffer Hougaard Beck (offentliggjort 2024-08-14)
Den 2023-10-09 fjernes Reelle ejere: Daniel Hougaard Beck, Kristoffer Hougaard Beck (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kolding Åpark 8, 8., 6000 Kolding (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kolding Åpark 8, 8., 6000 Kolding (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2022-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kolding Åpark 8, 8., 6000 Kolding (offentliggjort 2022-11-17)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Kolding Åpark 8, 8., 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-06 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-06-28 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-06-28 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2018-05-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kolding Åpark 8, 8., 6000 Kolding (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Kolding Åpark 2, 4., 6000 Kolding (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2017-11-12 tilføjes Reelle ejere: Irma Vestergaard (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2017-07-07 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-14 tilføjes Bestyrelse: Martin Julius Klejs Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-11-15)
Den 2016-11-12 fjernes Bestyrelse: Arne Hougaard Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-07-07 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-08 tilføjes Bestyrelse: Åge Tang-Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-08 fjernes Bestyrelse: Thomas Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-08 tilføjes Direktion: Martin Julius Klejs Jensen (direktør) (offentliggjort 2015-12-15)
Den 2015-12-08 fjernes Direktion: Thomas Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-18 tilføjes Bestyrelse: Carsten Henrik Ørssleff (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-06-18 fjernes Bestyrelse: Erik Ingemann Jørgensen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-25 tilføjes Bestyrelse: Thomas Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-09-25 fjernes Bestyrelse: Carsten Hove (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-25 tilføjes Legale ejere: Bjert Ejendomme A/S (offentliggjort 2015-06-11)
Den 2012-04-25 tilføjes Reelle ejere: Daniel Hougaard Beck, Kristoffer Hougaard Beck (offentliggjort 2024-07-08)
Den 2012-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kolding Åpark 2, 4., 6000 Kolding (offentliggjort 2018-05-14)
Den 2012-04-24 tilføjes Bestyrelse: Carsten Hove (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-24 tilføjes Direktion: Thomas Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels- og investeringsvirksomhed samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2012-05-23)
Den 2012-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Navne: DCV 2 A/S (offentliggjort 2012-04-24)
Den 2012-04-24 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-04-24 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2018-07-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Stiftere: DESIGN CITY VEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktion i forening med et bestyrelsesmedlem; 2 medlemmer af selskabets bestyrelse i forening; den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Vedtægter: 2012-04-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2012-04-24)
Den 2012-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)