Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Julius Klejs Jensen | 08.12.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Nielsen | 24.04.2012 | 08.12.2015 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Martin Julius Klejs Jensen | 14.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Åge Tang-Andersen | 08.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Henrik Ørssleff | 18.06.2014 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Arne Hougaard Mikkelsen | 25.09.2012 | 12.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Nielsen | 25.09.2012 | 08.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Erik Ingemann Jørgensen | 24.04.2012 | 18.06.2014 | formand |
Niels Bo Andersen | 24.04.2012 | 25.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Hove | 24.04.2012 | 25.09.2012 | bestyrelsesmedlem |