Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Formål | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Revisor | Tegningsregel | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-01 tilføjes Direktion: Steen Borgholm (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2021-12-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ISOG ApS. (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2023-04-30 fjernes Direktion: Jan Stig Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, producere, markedsføre og sælge livsstilsprodukter under varemærket Rains. Selskabet kan desuden besidde ejerandele i andre selskaber og virksomheder, hvorigennem selskabet kan drive virksomhed inden for de nævnte områder samt enhver anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-09-21 tilføjes Legale ejere: HESSELAGER HOLDING ApS, KD DK HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-20 fjernes Legale ejere: KD DK HOLDING ApS, HESSELAGER HOLDING ApS (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 tilføjes Reelle ejere: Daniel Brix Hesselager, Kenneth Davids (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-20 fjernes Reelle ejere: Kenneth Davids, Daniel Brix Hesselager (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2020-09-21 tilføjes Vedtægter: 2020-09-21 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-31 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-28)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-31 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Vedtægter: 2018-01-01 (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-22 tilføjes Vedtægter: 2017-12-22 (offentliggjort 2018-01-15)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-01 tilføjes Bestyrelse: Daniel Brix Hesselager (formand) (offentliggjort 2017-08-01)
Den 2017-08-01 tilføjes Direktion: Jan Stig Andersen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2017-08-01 fjernes Direktion: Daniel Brix Hesselager (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-07-31 fjernes Bestyrelse: Daniel Brix Hesselager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jens Olsens Vej 13, 8200 Aarhus N (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Muslingevej 34, 8250 Egå (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-05-05 tilføjes Hjemmeside: www.rains.dk (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-05-05 tilføjes Kontaktoplysninger: mail@rains.dk (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-28 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-07)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Muslingevej 34, 8250 Egå (offentliggjort 2017-05-05)
Den 2014-12-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 47, 1112 København K (offentliggjort 2014-12-10)
Den 2014-12-04 tilføjes Bestyrelse: Daniel Brix Hesselager (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-04 fjernes Bestyrelse: Christian Gregers Back (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-04 tilføjes Direktion: Daniel Brix Hesselager (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-04 fjernes Direktion: Christian Gregers Back (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle, producere, markedsføre og sælge regntøj og hermed beslægtede produkter. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2014-12-04 tilføjes Legale ejere: Kenneth Davids, Daniel Brix Hesselager, KD DK HOLDING ApS, HESSELAGER HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2014-12-04 fjernes Legale ejere: Philip Lotko Wormslev, Kenneth Davids, Daniel Brix Hesselager (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2014-12-04 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Davids, Daniel Brix Hesselager (offentliggjort 2020-09-21)
Den 2014-12-04 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB, REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 fjernes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab, REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-04 tilføjes Vedtægter: 2014-12-04 (offentliggjort 2018-01-05)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pilestræde 47, 1112 København K (offentliggjort 2014-12-10)
Den 2014-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Muslingevej 34, 8250 Egå (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2014-04-28 tilføjes Direktion: Christian Gregers Back (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-28 fjernes Direktion: Daniel Brix Hesselager (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-04-28 tilføjes Revisor: Ecovis Danmark statsautoriseret revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-28 fjernes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-04-28 fjernes Bestyrelse: Kenneth Davids (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Muslingevej 34, 8250 Egå (offentliggjort 2014-04-28)
Den 2014-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Muslingevej 38, 8250 Egå (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2014-01-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Muslingevej 38, 8250 Egå (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2014-01-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalsagervej 25, 8250 Egå (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalsagervej 25, 8250 Egå (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2012-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Casper Møllers Vej 31, 8240 Risskov (offentliggjort 2012-09-17)
Den 2012-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Casper Møllers Vej 31, 8240 Risskov (offentliggjort 2012-09-17)
Den 2012-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 3, 1114 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-16 tilføjes Legale ejere: Philip Lotko Wormslev, LOTKO HOLDING ApS (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2012-04-16 tilføjes Reelle ejere: Philip Lotko Wormslev (offentliggjort 2017-08-22)
Den 2012-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 3, 1114 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-04-13 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Davids (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-13 tilføjes Direktion: Daniel Brix Hesselager (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2012-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2012-04-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Hovedbranche: Tøjforretninger (offentliggjort 2014-11-11)
Den 2012-04-13 tilføjes Kapital (Kapital): 108.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Navne: RAINS ApS (offentliggjort 2012-04-16)
Den 2012-04-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2012-04-13 tilføjes Revisor: RGD REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Stiftere: LOTKO HOLDING ApS, KD DK HOLDING ApS, HESSELAGER HOLDING ApS, BACK BACK HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-04-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2012-04-16)
Den 2012-04-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)